LEONTARIS HOLDING LTD
|
Aktivní
|
jednatel |
18.06.2018 |
Adresa: |
N17GU, Londýn, 20-22 Wenlock Road |
|
LEONTARIS HOLDING LTD
|
Aktivní
|
jednatel |
18.06.2018 |
Adresa: |
Londýn, 20-22 Wenlock Road, N17GU, 20-22 Wenlock Road, N17GU Londýn, Spojené království Velké Británie a Severního Irska |
|
STATIS KALAITZIDIS
|
Neaktivní
od 18.06.2018
|
Jednatel |
03.03.2018 |
Adresa: |
11000, 21708312, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Hybernská, 1012, 30 |
|
STATIS KALAITZIDIS
|
Neaktivní
od 18.06.2018
|
Jednatel |
03.03.2018 |
Adresa: |
11000, 21708312, Praha, Nové Město, Hybernská, 1012, 30, Hybernská 1012/30, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
STATIS KALAITZIDIS
|
Neaktivní
od 03.03.2018
|
Jednatel |
20.12.2017 |
Adresa: |
68709, 4859596, Uherské Hradiště, Boršice, Boršice, 7 |
|
STATIS KALAITZIDIS
|
Neaktivní
od 03.03.2018
|
Jednatel |
20.12.2017 |
Adresa: |
68709, 4859596, Uherské Hradiště, Boršice, Boršice, 7, č.p. 7, 68709 Boršice |
|
Mgr. PAVEL PROKOP
|
Neaktivní
od 20.12.2017
|
jednatel |
07.12.2015 |
Adresa: |
66434, 24191523, Kuřim, Kuřim, Komenského, 1077, 26 |
|
Mgr. PAVEL PROKOP
|
Neaktivní
od 20.12.2017
|
jednatel |
07.12.2015 |
Adresa: |
66434, 24191523, Brno-venkov, Kuřim, Kuřim, Komenského, 1077, 26, Komenského 1077/26, 66434 Kuřim |
|