MARTIN FIALA
|
Aktivní
|
předseda výboru |
02.03.2024 |
Adresa: |
19800, 85776360, Praha, Hloubětín, Sobí, 1178, 4, Sobí 1178/4, Hloubětín, 19800 Praha 9 |
|
MARTIN CHVÍLA
|
Aktivní
|
pokladník |
08.04.2022 |
Adresa: |
75131, 11323256, Přerov, Lipník nad Bečvou, Lipník nad Bečvou I-Město, Na Zelince, 1293 |
|
MARTIN CHVÍLA
|
Aktivní
|
pokladník |
08.04.2022 |
Adresa: |
75131, 11323256, Přerov, Lipník nad Bečvou, Lipník nad Bečvou I-Město, Na Zelince, 1293, Na Zelince 1293, Lipník nad Bečvou I-Město, 75131 Lipník nad Bečvou |
|
MARTIN FIALA
|
Aktivní
|
předseda výboru |
25.08.2021 |
Adresa: |
10100, 22703586, Hlavní město Praha, Praha, Vršovice, Vršovická, 1479, 7 |
|
FRANTIŠEK TRTEK
|
Aktivní
|
člen výboru |
07.01.2016 |
Adresa: |
68751, 4882431, Nivnice, Nivnice, K Vodojemu, 398 |
|
PETR PRAŽAN
|
Aktivní
|
člen výboru |
07.01.2016 |
Adresa: |
68751, 4878710, Nivnice, Nivnice, Pořádí, 22 |
|
FRANTIŠEK TRTEK
|
Aktivní
|
člen výboru |
07.01.2016 |
Adresa: |
68751, 4882431, Uherské Hradiště, Nivnice, Nivnice, K Vodojemu, 398, K Vodojemu 398, 68751 Nivnice |
|
PETR PRAŽAN
|
Aktivní
|
člen výboru |
07.01.2016 |
Adresa: |
68751, 4878710, Uherské Hradiště, Nivnice, Nivnice, Pořádí, 22, Pořádí 22, 68751 Nivnice |
|
MARTIN FIALA
|
Neaktivní
od 02.03.2024
|
předseda výboru |
25.08.2021 |
Adresa: |
10100, 22703586, Praha, Vršovice, Vršovická, 1479, 7, Vršovická 1479/7, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
MARTIN FIALA
|
Neaktivní
od 25.08.2021
|
předseda výboru |
18.10.2019 |
Adresa: |
12000, 21748691, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Korunní, 913, 28 |
|
MARTIN FIALA
|
Neaktivní
od 25.08.2021
|
předseda výboru |
18.10.2019 |
Adresa: |
12000, 21748691, Praha, Vinohrady, Korunní, 913, 28, Korunní 913/28, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
MARTIN FIALA
|
Neaktivní
od 18.10.2019
|
předseda výboru |
07.01.2016 |
Adresa: |
68751, 4888677, Nivnice, Nivnice, Sadová, 1021 |
|
MARTIN CHVÍLA
|
Neaktivní
od 08.04.2022
|
pokladník |
07.01.2016 |
Adresa: |
68751, 26228190, Nivnice, Nivnice, V Sadě, 1046 |
|
MARTIN FIALA
|
Neaktivní
od 18.10.2019
|
předseda výboru |
07.01.2016 |
Adresa: |
68751, 4888677, Uherské Hradiště, Nivnice, Nivnice, Sadová, 1021, Sadová 1021, 68751 Nivnice |
|
MARTIN CHVÍLA
|
Neaktivní
od 08.04.2022
|
pokladník |
07.01.2016 |
Adresa: |
68751, 26228190, Uherské Hradiště, Nivnice, Nivnice, V Sadě, 1046, V Sadě 1046, 68751 Nivnice |
|