Ing. PETR TESAŘ
|
Aktivní
|
Jednatel |
30.07.2024 |
Adresa: |
56802, 24390771, Svitavy, Svitavy, Lačnov, Zadní, 397, 15, Zadní 397/15, Lačnov, 56802 Svitavy |
|
ARM Finance, s.r.o.
24806897 |
Aktivní
|
jednatel B2 |
04.03.2019 |
Adresa: |
19000, 22507680, Praha 9, Prosek, Mimoňská, 628, 13 |
|
Ing. JIŘÍ KADLEC
|
Aktivní
|
Jednatel A1 |
02.08.2018 |
Adresa: |
16900, 22173404, Hlavní město Praha, Praha, Břevnov, Libovická, 2159, 10 |
|
MIROSLAV ROLC
|
Aktivní
|
Jednatel A2 |
02.08.2018 |
Adresa: |
25267, 6602665, Praha-západ, Tuchoměřice, Tuchoměřice, V Kněžívce, 268 |
|
Ing. MILAN BENDA
|
Aktivní
|
Jednatel A3 |
02.08.2018 |
Adresa: |
10200, 22576665, Hlavní město Praha, Praha, Hostivař, Na Groši, 1168, 12 |
|
JINDŘICH KUKAČKA
|
Aktivní
|
Jednatel B1 |
02.08.2018 |
Adresa: |
14800, 77550421, Hlavní město Praha, Praha, Kunratice, Technologická, 1793 |
|
ARM Finance, s.r.o.
24806897 |
Neaktivní
od 30.07.2024
|
jednatel B2 |
04.03.2019 |
Adresa: |
19000, 22507680, Praha, Prosek, Mimoňská, 628, 13, Mimoňská 628/13, Prosek, 19000 Praha 9 |
|
Ing. ONDŘEJ FARKA
|
Neaktivní
od 04.03.2019
|
Jednatel B2 |
02.08.2018 |
Adresa: |
19000, 22507680, Hlavní město Praha, Praha, Prosek, Mimoňská, 628, 13 |
|
Ing. ONDŘEJ FARKA
|
Neaktivní
od 04.03.2019
|
Jednatel B2 |
02.08.2018 |
Adresa: |
19000, 22507680, Praha, Prosek, Mimoňská, 628, 13, Mimoňská 628/13, Prosek, 19000 Praha 9 |
|
Ing. JIŘÍ KADLEC
|
Neaktivní
od 30.07.2024
|
Jednatel A1 |
02.08.2018 |
Adresa: |
16900, 22173404, Praha, Břevnov, Libovická, 2159, 10, Libovická 2159/10, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|
MIROSLAV ROLC
|
Neaktivní
od 30.07.2024
|
Jednatel A2 |
02.08.2018 |
Adresa: |
25267, 6602665, Praha-západ, Tuchoměřice, Tuchoměřice, V Kněžívce, 268, V Kněžívce 268, 25267 Tuchoměřice |
|
Ing. MILAN BENDA
|
Neaktivní
od 30.07.2024
|
Jednatel A3 |
02.08.2018 |
Adresa: |
10200, 22576665, Praha, Hostivař, Na Groši, 1168, 12, Na Groši 1168/12, Hostivař, 10200 Praha 10 |
|
JINDŘICH KUKAČKA
|
Neaktivní
od 30.07.2024
|
Jednatel B1 |
02.08.2018 |
Adresa: |
14800, 77550421, Praha, Kunratice, Technologická, 1793, Technologická 1793, Kunratice, 14800 Praha 4 |
|
JINDŘICH KUKAČKA
|
Neaktivní
od 02.08.2018
|
Jednatel |
10.11.2017 |
Adresa: |
14800, 77550421, Hlavní město Praha, Praha, Kunratice, Technologická, 1793 |
|
JINDŘICH KUKAČKA
|
Neaktivní
od 02.08.2018
|
Jednatel |
10.11.2017 |
Adresa: |
14800, 77550421, Praha, Kunratice, Technologická, 1793, Technologická 1793, Kunratice, 14800 Praha 4 |
|
JINDŘICH KUKAČKA
|
Neaktivní
od 10.11.2017
|
Jednatel |
17.12.2015 |
Adresa: |
37816, 2188741, Lomnice nad Lužnicí, Lomnice nad Lužnicí, Školní, 63 |
|
Ing. JIŘÍ KADLEC
|
Neaktivní
od 02.08.2018
|
Jednatel |
17.12.2015 |
Adresa: |
16900, 22173404, Praha, Břevnov, Libovická, 2159, 10 |
|
Ing. MILAN BENDA
|
Neaktivní
od 02.08.2018
|
Jednatel |
17.12.2015 |
Adresa: |
10200, 22576665, Praha, Hostivař, Na Groši, 1168, 12 |
|
MIROSLAV ROLC
|
Neaktivní
od 02.08.2018
|
Jednatel |
17.12.2015 |
Adresa: |
25267, 6602665, Tuchoměřice, Tuchoměřice, V Kněžívce, 268 |
|
JINDŘICH KUKAČKA
|
Neaktivní
od 10.11.2017
|
Jednatel |
17.12.2015 |
Adresa: |
37816, 2188741, Jindřichův Hradec, Lomnice nad Lužnicí, Lomnice nad Lužnicí, Školní, 63, Školní 63, 37816 Lomnice nad Lužnicí |
|
Ing. JIŘÍ KADLEC
|
Neaktivní
od 02.08.2018
|
Jednatel |
17.12.2015 |
Adresa: |
16900, 22173404, Praha, Břevnov, Libovická, 2159, 10, Libovická 2159/10, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|
Ing. MILAN BENDA
|
Neaktivní
od 02.08.2018
|
Jednatel |
17.12.2015 |
Adresa: |
10200, 22576665, Praha, Hostivař, Na Groši, 1168, 12, Na Groši 1168/12, Hostivař, 10200 Praha 10 |
|
MIROSLAV ROLC
|
Neaktivní
od 02.08.2018
|
Jednatel |
17.12.2015 |
Adresa: |
25267, 6602665, Praha-západ, Tuchoměřice, Tuchoměřice, V Kněžívce, 268, V Kněžívce 268, 25267 Tuchoměřice |
|