Informace o společnosti
Datum aktualizace:
18.05.2024
Název: | D E V E L O P E R CZech republic s.r.o. |
ICO: | 04655141 |
Registrovaná adresa: | 46601, 12177768, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Jánská, 1881, 4, Jánská 1881/4, 46601 Jablonec nad Nisou |
Začleněno na: | 17.12.2015 |
Předmět podnikání: |
projektová činnost ve výstavbě
provádění staveb, jejich změn odstraňování
Provádění staveb, jejich změn odstraňování
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Projektová činnost ve výstavbě
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákonaObory činnosti: Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vodyVelkoobchod a maloobchodNákup, prodej, správa a údržba nemovitostíPronájem a půjčování věcí movitýchPoradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudkůProjektování pozemkových úpravPříprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práceFotografické službySlužby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahyProvozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchuPoskytování technických služeb
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Ing. JAKUB JIRKŮV | Aktivní | 14.11.2023 | |
|
|||
ZDENKA JIRKŮVOVÁ | Aktivní | 17.12.2015 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Ing. JAKUB JIRKŮV | Aktivní | jednatel | 25.04.2024 |
|
|||
Ing. MICHAL ŠMEJDA | Aktivní | jednatel | 25.04.2024 |
|
|||
Ing. PETR JIRKŮV | Aktivní | jednatel | 17.12.2015 |
|
|||
Ing. PETR JIRKŮV | Neaktivní od 25.04.2024 | jednatel | 17.12.2015 |
|
Registrační číslo D E V E L O P E R CZech republic s.r.o. je 04655141.
Registrační adresa D E V E L O P E R CZech republic s.r.o. je 46601, 12177768, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Jánská, 1881, 4, Jánská 1881/4, 46601 Jablonec nad Nisou.
D E V E L O P E R CZech republic s.r.o. byla založena 17.12.2015.
Akcionářem nebo vlastníkem společnosti je Ing. JAKUB JIRKŮV, ZDENKA JIRKŮVOVÁ.