PETR ŠUSTEK
|
Aktivní
|
jednatel |
06.01.2019 |
Adresa: |
68801, 28444353, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Uherský Brod, Dolní Valy, 2574 |
|
PETR ŠUSTEK
|
Aktivní
|
jednatel |
06.01.2019 |
Adresa: |
68801, 28444353, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Uherský Brod, Dolní Valy, 2574, Dolní Valy 2574, 68801 Uherský Brod |
|
PETR ŠUSTEK
|
Neaktivní
od 06.01.2019
|
jednatel |
14.05.2017 |
Adresa: |
76326, 3898962, Zlín, Luhačovice, Luhačovice, Antonína Slavíčka, 742 |
|
PETR ŠUSTEK
|
Neaktivní
od 06.01.2019
|
jednatel |
14.05.2017 |
Adresa: |
76326, 3898962, Zlín, Luhačovice, Luhačovice, Antonína Slavíčka, 742, Antonína Slavíčka 742, 76326 Luhačovice |
|
PETR ŠUSTEK
|
Neaktivní
od 14.05.2017
|
jednatel |
18.03.2016 |
Adresa: |
76326, 3905390, Luhačovice, Luhačovice, Zahradní čtvrť, 916 |
|
PETR ŠUSTEK
|
Neaktivní
od 14.05.2017
|
jednatel |
18.03.2016 |
Adresa: |
76326, 3905390, Zlín, Luhačovice, Luhačovice, Zahradní čtvrť, 916, Zahradní čtvrť 916, 76326 Luhačovice |
|
MICHAL KÁBRT
|
Neaktivní
od 18.03.2016
|
jednatel |
22.12.2015 |
Adresa: |
55225, 73636223, Rychnovek, Rychnovek, 96 |
|
MICHAL KÁBRT
|
Neaktivní
od 18.03.2016
|
jednatel |
22.12.2015 |
Adresa: |
55225, 73636223, Náchod, Rychnovek, Rychnovek, 96, č.p. 96, 55225 Rychnovek |
|