IVANA VONDROVÁ
|
Neaktivní
od 24.09.2020
|
Jednatel |
12.12.2018 |
Adresa: |
41301, 16853911, Litoměřice, Roudnice nad Labem, Roudnice nad Labem, Rvačov, 109 |
|
IVANA VONDROVÁ
|
Neaktivní
od 24.09.2020
|
Jednatel |
12.12.2018 |
Adresa: |
41301, 16853911, Litoměřice, Roudnice nad Labem, Roudnice nad Labem, Rvačov, 109, Rvačov 109, 41301 Roudnice nad Labem |
|
ZBYNĚK DUCHOSLAV
|
Neaktivní
od 19.04.2018
|
jednatel |
14.01.2018 |
Adresa: |
54341, 9886362, Trutnov, Lánov, Prostřední Lánov, 290 |
|
ZBYNĚK DUCHOSLAV
|
Neaktivní
od 19.04.2018
|
jednatel |
14.01.2018 |
Adresa: |
54341, 9886362, Trutnov, Lánov, Prostřední Lánov, 290, Prostřední Lánov 290, 54341 Lánov |
|
ZBYNĚK DUCHOSLAV
|
Neaktivní
od 14.01.2018
|
jednatel |
23.05.2016 |
Adresa: |
41183, 16836260, Litoměřice, Židovice, Židovice, 97 |
|
ZBYNĚK DUCHOSLAV
|
Neaktivní
od 14.01.2018
|
jednatel |
23.05.2016 |
Adresa: |
41183, 16836260, Litoměřice, Židovice, Židovice, 97, č.p. 97, 41183 Židovice |
|
VÁCLAV CIBULKA
|
Neaktivní
od 23.05.2016
|
jednatel |
22.12.2015 |
Adresa: |
26101, 23017457, Příbram, Příbram VII, Legionářů, 344 |
|
VÁCLAV CIBULKA
|
Neaktivní
od 23.05.2016
|
jednatel |
22.12.2015 |
Adresa: |
26101, 23017457, Příbram, Příbram, Příbram VII, Legionářů, 344, Legionářů 344, Příbram VII, 26101 Příbram |
|