TOMÁŠ KOCUREK
|
Aktivní
|
jednatel |
08.11.2021 |
Adresa: |
13000, 21769869, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Roháčova, 301, 42 |
|
MICHAEL BRETYŠ
|
Aktivní
|
jednatel |
08.11.2021 |
Adresa: |
11000, 21712468, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Lannova, 1540, 6 |
|
TOMÁŠ KOCUREK
|
Aktivní
|
jednatel |
08.11.2021 |
Adresa: |
13000, 21769869, Praha, Žižkov, Roháčova, 301, 42, Roháčova 301/42, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
MICHAEL BRETYŠ
|
Aktivní
|
jednatel |
08.11.2021 |
Adresa: |
11000, 21712468, Praha, Nové Město, Lannova, 1540, 6, Lannova 1540/6, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
JOHANA HRABÍKOVÁ VOJNÁROVÁ
|
Neaktivní
od 08.11.2021
|
jednatel |
05.08.2020 |
Adresa: |
12000, 21755957, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Chodská, 1705, 2 |
|
JOHANA HRABÍKOVÁ VOJNÁROVÁ
|
Neaktivní
od 08.11.2021
|
jednatel |
05.08.2020 |
Adresa: |
12000, 21755957, Praha, Vinohrady, Chodská, 1705, 2, Chodská 1705/2, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Ing. DOMINIKA SULOVÁ
|
Neaktivní
od 17.07.2019
|
jednatel |
02.10.2018 |
Adresa: |
91305, Melčice - Lieskové, Ivanovce 302 |
|
Ing. DOMINIKA SULOVÁ
|
Neaktivní
od 17.07.2019
|
jednatel |
02.10.2018 |
Adresa: |
Melčice - Lieskové, Ivanovce 302, 91305, Ivanovce 302, 91305 Melčice - Lieskové, Slovensko |
|
TOMÁŠ KOCUREK
|
Neaktivní
od 02.07.2020
|
jednatel |
30.12.2015 |
Adresa: |
13000, 21769869, Praha, Žižkov, Roháčova, 301, 42 |
|
TOMÁŠ KOCUREK
|
Neaktivní
od 02.07.2020
|
jednatel |
30.12.2015 |
Adresa: |
13000, 21769869, Praha, Žižkov, Roháčova, 301, 42, Roháčova 301/42, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|