VERONIKA PÁNKOVÁ
|
Aktivní
|
místopředsedkyně výboru |
26.04.2022 |
Adresa: |
14800, 21846651, Hlavní město Praha, Praha, Chodov, Hrudičkova, 2105, 3 |
|
Stavební bytové družstvo Praha
00034592 |
Aktivní
|
předseda výboru |
26.04.2022 |
Adresa: |
18200, 40291324, Hlavní město Praha, Praha, Kobylisy, Střelničná, 1861, 8a |
|
Ing. HELENA ANTOŠOVÁ
|
Aktivní
|
členka výboru |
26.04.2022 |
Adresa: |
14100, 21995478, Hlavní město Praha, Praha, Záběhlice, Měchenická, 2566, 30 |
|
MAGDALÉNA CHUDOBOVÁ
|
Aktivní
|
členka výboru |
26.04.2022 |
Adresa: |
14800, 21846669, Hlavní město Praha, Praha, Chodov, Hrudičkova, 2106, 1 |
|
Stavební bytové družstvo Praha
00034592 |
Aktivní
|
předseda výboru |
26.04.2022 |
Adresa: |
18200, 40291324, Praha, Kobylisy, Střelničná, 1861, 8a, Střelničná 1861/8a, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|
VERONIKA PÁNKOVÁ
|
Aktivní
|
místopředsedkyně výboru |
26.04.2022 |
Adresa: |
14800, 21846651, Praha, Chodov, Hrudičkova, 2105, 3, Hrudičkova 2105/3, Chodov, 14800 Praha 4 |
|
Ing. HELENA ANTOŠOVÁ
|
Aktivní
|
členka výboru |
26.04.2022 |
Adresa: |
14100, 21995478, Praha, Záběhlice, Měchenická, 2566, 30, Měchenická 2566/30, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|
Magdaléna Chudobová
|
Neaktivní
od 25.05.2024
|
členka výboru |
26.04.2022 |
Adresa: |
14800, 21846669, Praha, Chodov, Hrudičkova, 2106, 1, Hrudičkova 2106/1, Chodov, 14800 Praha 4 |
|
Ing. LUKÁŠ ZEMEK
|
Neaktivní
od 26.04.2022
|
předseda výboru |
30.08.2017 |
Adresa: |
25242, 28065786, Praha-západ, Jesenice, Osnice, Hledíková, 525 |
|
Ing. LUKÁŠ ZEMEK
|
Neaktivní
od 26.04.2022
|
předseda výboru |
30.08.2017 |
Adresa: |
25242, 28065786, Praha-západ, Jesenice, Osnice, Hledíková, 525, Hledíková 525, Osnice, 25242 Jesenice |
|
Ing. LUKÁŠ ZEMEK
|
Neaktivní
od 30.08.2017
|
předseda výboru |
02.02.2016 |
Adresa: |
14800, 21846642, Praha, Chodov, Hrudičkova, 2104, 5 |
|
MILOŠ MEJZR
|
Neaktivní
od 26.04.2022
|
místopředseda výboru |
02.02.2016 |
Adresa: |
14800, 21846651, Praha, Chodov, Hrudičkova, 2105, 3 |
|
Ing. JAN FIDLER
|
Neaktivní
od 26.04.2022
|
člen výboru |
02.02.2016 |
Adresa: |
14800, 21846651, Praha, Chodov, Hrudičkova, 2105, 3 |
|
MARTIN KOTHERA
|
Neaktivní
od 26.04.2022
|
člen výboru |
02.02.2016 |
Adresa: |
14800, 21846669, Praha, Chodov, Hrudičkova, 2106, 1 |
|
JUDr. LADISLAV KNĚŽOUREK
|
Neaktivní
od 26.04.2022
|
člen výboru |
02.02.2016 |
Adresa: |
14800, 21846642, Praha, Chodov, Hrudičkova, 2104, 5 |
|
Ing. Lukáš Zemek
|
Neaktivní
od 30.08.2017
|
předseda výboru |
02.02.2016 |
Adresa: |
14800, 21846642, Praha, Chodov, Hrudičkova, 2104, 5, Hrudičkova 2104/5, Chodov, 14800 Praha 4 |
|
MILOŠ MEJZR
|
Neaktivní
od 26.04.2022
|
místopředseda výboru |
02.02.2016 |
Adresa: |
14800, 21846651, Praha, Chodov, Hrudičkova, 2105, 3, Hrudičkova 2105/3, Chodov, 14800 Praha 4 |
|
Ing. Jan Fidler
|
Neaktivní
od 26.04.2022
|
člen výboru |
02.02.2016 |
Adresa: |
14800, 21846651, Praha, Chodov, Hrudičkova, 2105, 3, Hrudičkova 2105/3, Chodov, 14800 Praha 4 |
|
MARTIN KOTHERA
|
Neaktivní
od 26.04.2022
|
člen výboru |
02.02.2016 |
Adresa: |
14800, 21846669, Praha, Chodov, Hrudičkova, 2106, 1, Hrudičkova 2106/1, Chodov, 14800 Praha 4 |
|
JUDr. Ladislav Kněžourek
|
Neaktivní
od 26.04.2022
|
člen výboru |
02.02.2016 |
Adresa: |
14800, 21846642, Praha, Chodov, Hrudičkova, 2104, 5, Hrudičkova 2104/5, Chodov, 14800 Praha 4 |
|