LUDMILA HRUBÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
27.04.2023 |
Adresa: |
69141, 18988954, Břeclav, Břeclav, Poštorná, Nádražní, 970, 91, Nádražní 970/91, Poštorná, 69141 Břeclav |
|
MICHAELA HROMKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
27.04.2023 |
Adresa: |
69301, 10203672, Břeclav, Hustopeče, Hustopeče, Mírová, 1104, 10, Mírová 1104/10, 69301 Hustopeče |
|
BOHUSLAV HRUBÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
11.09.2020 |
Adresa: |
69141, 18988954, Břeclav, Břeclav, Poštorná, Nádražní, 970, 91 |
|
MARIE HROMKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
11.09.2020 |
Adresa: |
69301, 10201602, Břeclav, Hustopeče, Hustopeče, Družstevní, 923, 5 |
|
BOHUSLAV HRUBÝ
|
Neaktivní
od 27.04.2023
|
jednatel |
11.09.2020 |
Adresa: |
69141, 18988954, Břeclav, Břeclav, Poštorná, Nádražní, 970, 91, Nádražní 970/91, Poštorná, 69141 Břeclav |
|
MARIE HROMKOVÁ
|
Neaktivní
od 27.04.2023
|
jednatel |
11.09.2020 |
Adresa: |
69301, 10201602, Břeclav, Hustopeče, Hustopeče, Družstevní, 923, 5, Družstevní 923/5, 69301 Hustopeče |
|
LUDMILA HRUBÁ
|
Neaktivní
od 31.07.2020
|
jednatel |
05.01.2016 |
Adresa: |
69141, 18988954, Břeclav, Poštorná, Nádražní, 970, 91 |
|
MICHAELA HROMKOVÁ
|
Neaktivní
od 31.07.2020
|
jednatel |
05.01.2016 |
Adresa: |
69301, 10199721, Hustopeče, Hustopeče, Alšova, 751, 26 |
|
LUDMILA HRUBÁ
|
Neaktivní
od 31.07.2020
|
jednatel |
05.01.2016 |
Adresa: |
69141, 18988954, Břeclav, Břeclav, Poštorná, Nádražní, 970, 91, Nádražní 970/91, Poštorná, 69141 Břeclav |
|
MICHAELA HROMKOVÁ
|
Neaktivní
od 31.07.2020
|
jednatel |
05.01.2016 |
Adresa: |
69301, 10199721, Břeclav, Hustopeče, Hustopeče, Alšova, 751, 26, Alšova 751/26, 69301 Hustopeče |
|