Ing. JIŘÍ KREJČÍ
|
Aktivní
|
jednatel |
11.07.2019 |
Adresa: |
60200, 19098243, Brno-město, Brno, Brno-město, Masarykova, 442, 3 |
|
Ing. JIŘÍ KREJČÍ
|
Aktivní
|
jednatel |
11.07.2019 |
Adresa: |
60200, 19098243, Brno-město, Brno, Brno-město, Masarykova, 442, 3, Masarykova 442/3, Brno-město, 60200 Brno |
|
TOMÁŠ NOVOSAD
|
Aktivní
|
jednatel |
16.07.2016 |
Adresa: |
75301, 11266058, Přerov, Hranice, Hranice I-Město, Radniční, 24 |
|
Tomáš Novosad
|
Aktivní
|
jednatel |
16.07.2016 |
Adresa: |
75301, 11266058, Přerov, Hranice, Hranice I-Město, Radniční, 24, Radniční 24, Hranice I-Město, 75301 Hranice |
|
MICHAL JEŽEK
|
Neaktivní
od 04.09.2018
|
jednatel |
16.07.2016 |
Adresa: |
75301, 11279061, Přerov, Hranice, Hranice I-Město, Struhlovsko, 1402 |
|
MICHAL JEŽEK
|
Neaktivní
od 04.09.2018
|
jednatel |
16.07.2016 |
Adresa: |
75301, 11279061, Přerov, Hranice, Hranice I-Město, Struhlovsko, 1402, Struhlovsko 1402, Hranice I-Město, 75301 Hranice |
|
MICHAL KÁBRT
|
Neaktivní
od 16.07.2016
|
jednatel |
06.01.2016 |
Adresa: |
55225, 73636223, Rychnovek, Rychnovek, 96 |
|
MICHAL KÁBRT
|
Neaktivní
od 16.07.2016
|
jednatel |
06.01.2016 |
Adresa: |
55225, 73636223, Náchod, Rychnovek, Rychnovek, 96, č.p. 96, 55225 Rychnovek |
|