Informace o společnosti
Datum aktualizace:
23.05.2024
Název: | Višňovka Dřetovice, z.s. v likvidaci |
ICO: | 04754263 |
Registrovaná adresa: | 27342, 5969760, Kladno, Dřetovice, Dřetovice, 2, č.p. 2, 27342 Dřetovice |
Začleněno na: | 10.02.2016 |
Datum ukončení: | 22.06.2023 |
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
VOJTĚCH HORKÝ | Aktivní | člen | 24.08.2022 |
|
|||
VLADIMÍR RAŠKA | Aktivní | člen | 10.02.2016 |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
RADIM HÖNIGER | Aktivní | Předseda | 05.02.2019 |
|
|||
RADIM HÖNIGER | Neaktivní od 22.06.2023 | Předseda | 05.02.2019 |
|
|||
PaedDr. LADISLAV MALÝ | Neaktivní od 05.02.2019 | Předseda | 10.03.2017 |
|
|||
PaedDr. LADISLAV MALÝ | Neaktivní od 05.02.2019 | Předseda | 10.03.2017 |
|
|||
PaedDr. LADISLAV MALÝ | Neaktivní od 10.03.2017 | Předseda | 10.02.2016 |
|
|||
PaedDr. LADISLAV MALÝ | Neaktivní od 10.03.2017 | Předseda | 10.02.2016 |
|
Registrační číslo Višňovka Dřetovice, z.s. v likvidaci je 04754263.
Registrační adresa Višňovka Dřetovice, z.s. v likvidaci je 27342, 5969760, Kladno, Dřetovice, Dřetovice, 2, č.p. 2, 27342 Dřetovice.
Višňovka Dřetovice, z.s. v likvidaci byla založena 10.02.2016.
Akcionářem nebo vlastníkem společnosti je VOJTĚCH HORKÝ, VLADIMÍR RAŠKA.