Ing. Mgr. PETR NENIČKA
|
Aktivní
|
jednatel |
07.01.2022 |
Adresa: |
70800, 26623838, Ostrava-město, Ostrava, Pustkovec, Pustkovecká, 343, 4b |
|
Ing. Mgr. PETR NENIČKA
|
Aktivní
|
jednatel |
07.01.2022 |
Adresa: |
70800, 26623838, Ostrava-město, Ostrava, Pustkovec, Pustkovecká, 343, 4b, Pustkovecká 343/4b, Pustkovec, 70800 Ostrava |
|
Mgr. Ing. MICHAL NENIČKA
|
Aktivní
|
jednatel |
22.04.2021 |
Adresa: |
70800, 3294102, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Ľudovíta Štúra, 1075, 5 |
|
Mgr. Ing. MICHAL NENIČKA
|
Aktivní
|
jednatel |
22.04.2021 |
Adresa: |
70800, 3294102, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Ľudovíta Štúra, 1075, 5, Ľudovíta Štúra 1075/5, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Mgr. Ing. IVANA NENIČKOVÁ
|
Neaktivní
od 22.04.2021
|
jednatel |
13.01.2018 |
Adresa: |
70800, 3288030, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Matěje Kopeckého, 481, 19 |
|
Mgr. Ing. IVANA NENIČKOVÁ
|
Neaktivní
od 22.04.2021
|
jednatel |
13.01.2018 |
Adresa: |
70800, 3288030, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Matěje Kopeckého, 481, 19, Matěje Kopeckého 481/19, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Mgr. Ing. IVANA NENIČKOVÁ
|
Neaktivní
od 13.01.2018
|
jednatel |
27.01.2016 |
Adresa: |
70800, 3294102, Ostrava, Poruba, Ľudovíta Štúra, 1075, 5 |
|
Ing. Mgr. PETR NENIČKA
|
Neaktivní
od 07.01.2022
|
jednatel |
27.01.2016 |
Adresa: |
70800, 3294102, Ostrava, Poruba, Ľudovíta Štúra, 1075, 5 |
|
Mgr. Ing. IVANA NENIČKOVÁ
|
Neaktivní
od 13.01.2018
|
jednatel |
27.01.2016 |
Adresa: |
70800, 3294102, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Ľudovíta Štúra, 1075, 5, Ľudovíta Štúra 1075/5, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Ing. Mgr. PETR NENIČKA
|
Neaktivní
od 07.01.2022
|
jednatel |
27.01.2016 |
Adresa: |
70800, 3294102, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Ľudovíta Štúra, 1075, 5, Ľudovíta Štúra 1075/5, Poruba, 70800 Ostrava |
|