JIŘÍ VALA
|
Aktivní
|
jednatel |
28.11.2022 |
Adresa: |
76701, 10369937, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Moravská, 2636, 14 |
|
JIŘÍ VALA
|
Aktivní
|
jednatel |
28.11.2022 |
Adresa: |
76701, 10369937, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Moravská, 2636, 14, Moravská 2636/14, 76701 Kroměříž |
|
HANA VALOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
17.06.2020 |
Adresa: |
76701, 26175185, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Zborovská, 4268, 1 |
|
HANA VALOVÁ
|
Neaktivní
od 14.06.2024
|
jednatel |
17.06.2020 |
Adresa: |
76701, 26175185, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Zborovská, 4268, 1, Zborovská 4268/1, 76701 Kroměříž |
|
MICHAL MRLÍK
|
Neaktivní
od 17.06.2020
|
jednatel |
17.05.2019 |
Adresa: |
76001, 4242700, Zlín, Zlín, Zlín, Kamenná, 3850 |
|
MICHAL MRLÍK
|
Neaktivní
od 17.06.2020
|
jednatel |
17.05.2019 |
Adresa: |
76001, 4242700, Zlín, Zlín, Zlín, Kamenná, 3850, Kamenná 3850, 76001 Zlín |
|
JIŘÍ VALA
|
Neaktivní
od 28.11.2022
|
jednatel |
29.01.2016 |
Adresa: |
76701, 26175185, Kroměříž, Kroměříž, Zborovská, 4268, 1 |
|
JAN KOTEK
|
Neaktivní
od 17.05.2019
|
jednatel |
29.01.2016 |
Adresa: |
76701, 10359290, Kroměříž, Kroměříž, Na Lindovce, 1464, 3 |
|
JAN KOTEK
|
Neaktivní
od 17.05.2019
|
jednatel |
29.01.2016 |
Adresa: |
76701, 10359290, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Na Lindovce, 1464, 3, Na Lindovce 1464/3, 76701 Kroměříž |
|
JIŘÍ VALA
|
Neaktivní
od 28.11.2022
|
jednatel |
29.01.2016 |
Adresa: |
76701, 26175185, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Zborovská, 4268, 1, Zborovská 4268/1, 76701 Kroměříž |
|