FELIX WITTPOTH
|
Aktivní
|
jednatel |
10.08.2022 |
Adresa: |
59556, Lippstadt, Parkstrasse 8 |
|
FELIX WITTPOTH
|
Aktivní
|
jednatel |
10.08.2022 |
Adresa: |
Lippstadt, Parkstrasse 8, 59556, Parkstrasse 8, 59556 Lippstadt, Německo |
|
Ing. MARTIN GOL
|
Aktivní
|
jednatel |
05.08.2016 |
Adresa: |
39301, 20145748, Pelhřimov, Pelhřimov, Pelhřimov, V. B. Juhna, 1660 |
|
Ing. MARTIN GOL
|
Aktivní
|
jednatel |
05.08.2016 |
Adresa: |
39301, 20145748, Pelhřimov, Pelhřimov, Pelhřimov, V. B. Juhna, 1660, V. B. Juhna 1660, 39301 Pelhřimov |
|
Ing. MARTIN MÁŠA
|
Aktivní
|
jednatel |
25.04.2016 |
Adresa: |
14800, 21883351, Hlavní město Praha, Praha, Kunratice, K Zeleným domkům, 803, 65 |
|
Ing. MARTIN MÁŠA
|
Aktivní
|
jednatel |
25.04.2016 |
Adresa: |
14800, 21883351, Praha, Kunratice, K Zeleným domkům, 803, 65, K Zeleným domkům 803/65, Kunratice, 14800 Praha 4 |
|
CHRISTOPHER MATALOU
|
Neaktivní
od 10.08.2022
|
Jednatel |
18.09.2020 |
Adresa: |
61400, Oberursel, Am Ameisenberg 4 |
|
CHRISTOPHER MATALOU
|
Neaktivní
od 10.08.2022
|
Jednatel |
18.09.2020 |
Adresa: |
Oberursel, Am Ameisenberg 4, 61400, Am Ameisenberg 4, 61400 Oberursel, Německo |
|
CHRISTOPHER MATALOU
|
Neaktivní
od 18.09.2020
|
Jednatel |
02.05.2019 |
Adresa: |
65812, Bad Soden am Taunus, Forststrasse 11 |
|
CHRISTOPHER MATALOU
|
Neaktivní
od 18.09.2020
|
Jednatel |
02.05.2019 |
Adresa: |
Bad Soden am Taunus, Forststrasse 11, 65812, Forststrasse 11, 65812 Bad Soden am Taunus, Německo |
|
ROBERT NÜRNBERGER
|
Neaktivní
od 02.05.2019
|
jednatel |
25.04.2016 |
Adresa: |
15500, 22749454, Praha, Stodůlky, Klausova, 2541, 15 |
|
VOLKER OTTO HUBER
|
Neaktivní
od 18.09.2020
|
jednatel |
25.04.2016 |
Adresa: |
60326, Frankfurt nad Mohanem, Lahnstrasse 67 |
|
Robert Nürnberger
|
Neaktivní
od 02.05.2019
|
jednatel |
25.04.2016 |
Adresa: |
15500, 22749454, Praha, Stodůlky, Klausova, 2541, 15, Klausova 2541/15, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
VOLKER OTTO HUBER
|
Neaktivní
od 18.09.2020
|
jednatel |
25.04.2016 |
Adresa: |
Frankfurt nad Mohanem, Lahnstrasse 67, 60326, Lahnstrasse 67, 60326 Frankfurt nad Mohanem, Německo |
|
Ing. MARTIN MÁŠA
|
Neaktivní
od 25.04.2016
|
jednatel |
01.04.2016 |
Adresa: |
14800, 21883351, Hlavní město Praha, Praha, Kunratice, K Zeleným domkům, 803, 65 |
|
Ing. MARTIN MÁŠA
|
Neaktivní
od 25.04.2016
|
jednatel |
01.04.2016 |
Adresa: |
14800, 21883351, Praha, Kunratice, K Zeleným domkům, 803, 65, K Zeleným domkům 803/65, Kunratice, 14800 Praha 4 |
|
Ing. MARTIN MÁŠA
|
Neaktivní
od 01.04.2016
|
jednatel |
01.02.2016 |
Adresa: |
10000, 22668993, Praha, Vršovice, Bajkalská, 1194, 22 |
|
ROBERT NÜRNBERGER
|
Neaktivní
od 25.04.2016
|
jednatel |
01.02.2016 |
Adresa: |
15500, 22749454, Praha, Stodůlky, Klausova, 2541, 15 |
|
Ing. MARTIN MÁŠA
|
Neaktivní
od 01.04.2016
|
jednatel |
01.02.2016 |
Adresa: |
10000, 22668993, Praha, Vršovice, Bajkalská, 1194, 22, Bajkalská 1194/22, Vršovice, 10000 Praha 10 |
|
Robert Nürnberger
|
Neaktivní
od 25.04.2016
|
jednatel |
01.02.2016 |
Adresa: |
15500, 22749454, Praha, Stodůlky, Klausova, 2541, 15, Klausova 2541/15, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|