PAVLÍNA ESZTÉRGÁLYOS
|
Aktivní
|
jednatel |
03.06.2020 |
Adresa: |
74801, 27986969, Opava, Hlučín, Hlučín, Rovniny, 1967, 50a |
|
PAVLÍNA ESZTÉRGÁLYOS
|
Aktivní
|
jednatel |
03.06.2020 |
Adresa: |
74801, 27986969, Opava, Hlučín, Hlučín, Rovniny, 1967, 50a, Rovniny 1967/50a, 74801 Hlučín |
|
Ing. PETR KRAUT
|
Aktivní
|
jednatel |
12.05.2016 |
Adresa: |
74727, 25231014, Opava, Kobeřice, Kobeřice, Karlova, 786, 10 |
|
Ing. PETR KRAUT
|
Aktivní
|
jednatel |
12.05.2016 |
Adresa: |
74727, 25231014, Opava, Kobeřice, Kobeřice, Karlova, 786, 10, Karlova 786/10, 74727 Kobeřice |
|
Ing. DAVID HODEČEK
|
Neaktivní
od 16.03.2020
|
jednatel |
04.02.2020 |
Adresa: |
73944, 42803209, Frýdek-Místek, Brušperk, Brušperk, Polní, 1172 |
|
Ing. DAVID HODEČEK
|
Neaktivní
od 16.03.2020
|
jednatel |
04.02.2020 |
Adresa: |
73944, 42803209, Frýdek-Místek, Brušperk, Brušperk, Polní, 1172, Polní 1172, 73944 Brušperk |
|
Ing. DAVID HODEČEK
|
Neaktivní
od 12.05.2016
|
jednatel |
04.02.2016 |
Adresa: |
73944, 42803209, Brušperk, Brušperk, Polní, 1172 |
|
Bc. MARCEL BENDA
|
Neaktivní
od 04.02.2020
|
jednatel |
04.02.2016 |
Adresa: |
71200, 3153401, Ostrava, Muglinov, Na Úrovni, 722, 6 |
|
Ing. DAVID HODEČEK
|
Neaktivní
od 12.05.2016
|
jednatel |
04.02.2016 |
Adresa: |
73944, 42803209, Frýdek-Místek, Brušperk, Brušperk, Polní, 1172, Polní 1172, 73944 Brušperk |
|
Bc. MARCEL BENDA
|
Neaktivní
od 04.02.2020
|
jednatel |
04.02.2016 |
Adresa: |
71200, 3153401, Ostrava-město, Ostrava, Muglinov, Na Úrovni, 722, 6, Na Úrovni 722/6, Muglinov, 71200 Ostrava |
|