Ing. JAROSLAV DUBA
|
Aktivní
|
jednatel |
29.06.2024 |
Adresa: |
28002, 21181942, Kolín, Kolín, Kolín V, Písečná, 540, Písečná 540, Kolín V, 28002 Kolín |
|
JAKUB WEBER
|
Aktivní
|
jednatel |
02.11.2023 |
Adresa: |
58001, 27864693, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Jůzlova, 3627, Jůzlova 3627, 58001 Havlíčkův Brod |
|
DAVID SUCHÁNEK
|
Aktivní
|
jednatel |
02.11.2023 |
Adresa: |
15300, 26147351, Praha, Radotín, Josefa Kočího, 1556, 8, Josefa Kočího 1556/8, Radotín, 15300 Praha 5 |
|
Ing. MARTIN KOLEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
16.12.2020 |
Adresa: |
77900, 25239422, Olomouc, Olomouc, Neředín, Rumunská, 777, 18 |
|
Ing. JAROSLAV DUBA
|
Aktivní
|
jednatel |
10.07.2020 |
Adresa: |
26601, 80083552, Beroun, Beroun, Beroun-Město, Na Homolce, 2031 |
|
Ing. MARTIN KOLEK
|
Neaktivní
od 10.10.2023
|
Jednatel |
16.12.2020 |
Adresa: |
77900, 25239422, Olomouc, Olomouc, Neředín, Rumunská, 777, 18, Rumunská 777/18, Neředín, 77900 Olomouc |
|
Ing. JAROSLAV DUBA
|
Neaktivní
od 29.06.2024
|
jednatel |
10.07.2020 |
Adresa: |
26601, 80083552, Beroun, Beroun, Beroun-Město, Na Homolce, 2031, Na Homolce 2031, Beroun-Město, 26601 Beroun |
|
Ing. JAROSLAV DUBA
|
Neaktivní
od 10.07.2020
|
jednatel |
01.03.2016 |
Adresa: |
19012, 22414509, Praha, Dolní Počernice, Nad rybníkem, 90 |
|
Ing. JAROSLAV DUBA
|
Neaktivní
od 10.07.2020
|
jednatel |
01.03.2016 |
Adresa: |
19012, 22414509, Praha, Dolní Počernice, Nad rybníkem, 90, Nad rybníkem 90, Dolní Počernice, 19012 Praha 9 |
|