MIROSLAV MELKA
|
Aktivní
|
jednatel |
21.01.2021 |
Adresa: |
31200, 24468711, Plzeň-město, Plzeň, Doubravka, Mohylová, 1139, 55 |
|
MIROSLAV MELKA
|
Aktivní
|
jednatel |
21.01.2021 |
Adresa: |
31200, 24468711, Plzeň-město, Plzeň, Doubravka, Mohylová, 1139, 55, Mohylová 1139/55, Doubravka, 31200 Plzeň |
|
MARTIN SEMERÁK
|
Neaktivní
od 21.01.2021
|
jednatel |
09.01.2017 |
Adresa: |
28002, 26584417, Kolín, Kolín, Kolín II, Hrnčířská, 1029 |
|
MARTIN SEMERÁK
|
Neaktivní
od 21.01.2021
|
jednatel |
09.01.2017 |
Adresa: |
28002, 26584417, Kolín, Kolín, Kolín II, Hrnčířská, 1029, Hrnčířská 1029, Kolín II, 28002 Kolín |
|
PETR VLČEK
|
Neaktivní
od 09.01.2017
|
jednatel |
02.03.2016 |
Adresa: |
25219, 73297208, Rudná, Rudná, Blažkova, 1473, 2 |
|
PETR VLČEK
|
Neaktivní
od 09.01.2017
|
jednatel |
02.03.2016 |
Adresa: |
25219, 73297208, Praha-západ, Rudná, Rudná, Blažkova, 1473, 2, Blažkova 1473/2, 25219 Rudná |
|
Profispolečnosti Praha s.r.o.
24248525 |
Neaktivní
od 02.03.2016
|
jednatel |
15.02.2016 |
Adresa: |
18000, 22376933, Hlavní město Praha, Praha, Libeň, Primátorská, 296, 38 |
|
Profispolečnosti Praha s.r.o.
24248525 |
Neaktivní
od 02.03.2016
|
jednatel |
15.02.2016 |
Adresa: |
18000, 22376933, Praha, Libeň, Primátorská, 296, 38, Primátorská 296/38, Libeň, 18000 Praha 8 |
|