PETRA VALEŠOVÁ VRANÁ
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
06.12.2022 |
Adresa: |
34901, 15677303, Tachov, Stříbro, Lhota u Stříbra, 24 |
|
PAVEL ŠTĚPÁN
|
Aktivní
|
Člen výboru |
06.12.2022 |
Adresa: |
34901, 74402684, Tachov, Stříbro, Lhota u Stříbra, 84 |
|
PETRA VALEŠOVÁ VRANÁ
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
06.12.2022 |
Adresa: |
34901, 15677303, Tachov, Stříbro, Lhota u Stříbra, 24, Lhota u Stříbra 24, 34901 Stříbro |
|
PAVEL ŠTĚPÁN
|
Aktivní
|
Člen výboru |
06.12.2022 |
Adresa: |
34901, 74402684, Tachov, Stříbro, Lhota u Stříbra, 84, Lhota u Stříbra 84, 34901 Stříbro |
|
MILAN JANKO
|
Aktivní
|
Člen výboru |
17.02.2022 |
Adresa: |
34901, 15677664, Tachov, Stříbro, Lhota u Stříbra |
|
MILAN JANKO
|
Aktivní
|
Člen výboru |
17.02.2022 |
Adresa: |
34901, 15677664, Tachov, Stříbro, Lhota u Stříbra, Lhota u Stříbra č.ev. 8, 34901 Stříbro |
|
JAN HADAČ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
12.12.2018 |
Adresa: |
34901, 78872146, Tachov, Stříbro, Lhota u Stříbra, 86 |
|
JAN HADAČ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
12.12.2018 |
Adresa: |
34901, 78872146, Tachov, Stříbro, Lhota u Stříbra, 86, Lhota u Stříbra 86, 34901 Stříbro |
|
MICHAL STREJC
|
Aktivní
|
Člen výboru |
06.06.2018 |
Adresa: |
34901, 15677320, Tachov, Stříbro, Lhota u Stříbra, 27 |
|
MICHAL STREJC
|
Aktivní
|
Člen výboru |
06.06.2018 |
Adresa: |
34901, 15677320, Tachov, Stříbro, Lhota u Stříbra, 27, Lhota u Stříbra 27, 34901 Stříbro |
|
PAVEL ŠTĚPÁN
|
Neaktivní
od 06.12.2022
|
Předseda výboru |
06.06.2018 |
Adresa: |
34901, 74402684, Tachov, Stříbro, Lhota u Stříbra, 84 |
|
JAROSLAV MAŠEK
|
Neaktivní
od 06.12.2022
|
Člen výboru |
06.06.2018 |
Adresa: |
34901, 26866595, Tachov, Stříbro, Lhota u Stříbra, 76 |
|
JAN HADAČ
|
Neaktivní
od 12.12.2018
|
Člen výboru |
06.06.2018 |
Adresa: |
34802, 15592740, Tachov, Bor, Bor, 5. května, 239 |
|
MILAN JANKO
|
Neaktivní
od 17.02.2022
|
Člen výboru |
06.06.2018 |
Adresa: |
32300, 24426636, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, Bohuslava Martinů, 1202, 19 |
|
JAN HADAČ
|
Neaktivní
od 12.12.2018
|
Člen výboru |
06.06.2018 |
Adresa: |
34802, 15592740, Tachov, Bor, Bor, 5. května, 239, 5. května 239, 34802 Bor |
|
MILAN JANKO
|
Neaktivní
od 17.02.2022
|
Člen výboru |
06.06.2018 |
Adresa: |
32300, 24426636, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, Bohuslava Martinů, 1202, 19, Bohuslava Martinů 1202/19, Bolevec, 32300 Plzeň |
|
PAVEL ŠTĚPÁN
|
Neaktivní
od 06.12.2022
|
Předseda výboru |
06.06.2018 |
Adresa: |
34901, 74402684, Tachov, Stříbro, Lhota u Stříbra, 84, Lhota u Stříbra 84, 34901 Stříbro |
|
JAROSLAV MAŠEK
|
Neaktivní
od 06.12.2022
|
Člen výboru |
06.06.2018 |
Adresa: |
34901, 26866595, Tachov, Stříbro, Lhota u Stříbra, 76, Lhota u Stříbra 76, 34901 Stříbro |
|
KLAUS KŘEVÁLEK
|
Neaktivní
od 06.06.2018
|
předseda |
17.02.2016 |
Adresa: |
34901, 15677354, Stříbro, Lhota u Stříbra, 31 |
|
JAROSLAV MAŠEK
|
Neaktivní
od 06.06.2018
|
člen výboru |
17.02.2016 |
Adresa: |
34901, 26866595, Stříbro, Lhota u Stříbra, 76 |
|
PAVEL ŠTĚPÁN
|
Neaktivní
od 06.06.2018
|
člen výboru |
17.02.2016 |
Adresa: |
34901, 74402684, Stříbro, Lhota u Stříbra, 84 |
|
KLAUS KŘEVÁLEK
|
Neaktivní
od 06.06.2018
|
předseda |
17.02.2016 |
Adresa: |
34901, 15677354, Tachov, Stříbro, Lhota u Stříbra, 31, Lhota u Stříbra 31, 34901 Stříbro |
|
JAROSLAV MAŠEK
|
Neaktivní
od 06.06.2018
|
člen výboru |
17.02.2016 |
Adresa: |
34901, 26866595, Tachov, Stříbro, Lhota u Stříbra, 76, Lhota u Stříbra 76, 34901 Stříbro |
|
PAVEL ŠTĚPÁN
|
Neaktivní
od 06.06.2018
|
člen výboru |
17.02.2016 |
Adresa: |
34901, 74402684, Tachov, Stříbro, Lhota u Stříbra, 84, Lhota u Stříbra 84, 34901 Stříbro |
|