Mgr. RADOVAN VRBKA
|
Aktivní
|
jednatel |
12.09.2016 |
Adresa: |
66442, 13207482, Brno-venkov, Modřice, Modřice, Hřbitovní, 231 |
|
Mgr. RADOVAN VRBKA
|
Aktivní
|
jednatel |
12.09.2016 |
Adresa: |
66442, 13207482, Brno-venkov, Modřice, Modřice, Hřbitovní, 231, Hřbitovní 231, 66442 Modřice |
|
Ing. VLADIMÍR KUBÍK
|
Neaktivní
od 12.01.2017
|
jednatel |
13.09.2016 |
Adresa: |
69156, 27088910, Břeclav, Hrušky, Hrušky, U zbrojnice, 588 |
|
Ing. VLADIMÍR KUBÍK
|
Neaktivní
od 12.01.2017
|
jednatel |
13.09.2016 |
Adresa: |
69156, 27088910, Břeclav, Hrušky, Hrušky, U zbrojnice, 588, U zbrojnice 588, 69156 Hrušky |
|
JAROSLAV KUBÍK
|
Neaktivní
od 13.09.2016
|
jednatel |
12.09.2016 |
Adresa: |
69156, 26577895, Břeclav, Hrušky, Hrušky, Písečná, 582 |
|
JAROSLAV KUBÍK
|
Neaktivní
od 13.09.2016
|
jednatel |
12.09.2016 |
Adresa: |
69156, 26577895, Břeclav, Hrušky, Hrušky, Písečná, 582, Písečná 582, 69156 Hrušky |
|
KATEŘINA POLEDNOVÁ
|
Neaktivní
od 12.09.2016
|
jednatel |
25.02.2016 |
Adresa: |
66482, 40498093, Říčany, Říčany, Višňová, 632 |
|
KATEŘINA POLEDNOVÁ
|
Neaktivní
od 12.09.2016
|
jednatel |
25.02.2016 |
Adresa: |
66482, 40498093, Brno-venkov, Říčany, Říčany, Višňová, 632, Višňová 632, 66482 Říčany |
|