Informace o společnosti
Datum aktualizace:
23.05.2024
Název: | Krupová a partneři, s.r.o. |
ICO: | 04876253 |
Registrovaná adresa: | 70200, 3190013, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Husova, 1869, 3, Husova 1869/3, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
Začleněno na: | 06.03.2016 |
Předmět podnikání: |
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
Činnost vázaného zástupce dle zákona o doplňkovém penzijním spoření
Velkoobchod a maloobchod
Činnost vázaného zástupce dle zákona o spotřebitelském úvěru
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
Činnost vázaného zástupce dle zákona o distribuci pojištění a zajištění
Zprostředkování obchodu a služeb
Realitní zprostředkování
Činnost vázaného zástupce dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Ing. JANA KRUPOVÁ | Aktivní | 22.07.2020 | |
|
|||
Ing. JANA KRUPOVÁ | Aktivní | 22.07.2020 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Ing. JANA KRUPOVÁ | Aktivní | jednatel | 22.07.2020 |
|
|||
Ing. JANA KRUPOVÁ | Aktivní | jednatel | 22.07.2020 |
|
|||
MILAN KRUPA | Neaktivní od 03.04.2018 | jednatel | 06.03.2016 |
|
|||
Ing. JANA KRUPOVÁ | Neaktivní od 22.07.2020 | jednatel | 06.03.2016 |
|
|||
MILAN KRUPA | Neaktivní od 03.04.2018 | jednatel | 06.03.2016 |
|
|||
Ing. JANA KRUPOVÁ | Neaktivní od 22.07.2020 | jednatel | 06.03.2016 |
|
Registrační číslo Krupová a partneři, s.r.o. je 04876253.
Registrační adresa Krupová a partneři, s.r.o. je 70200, 3190013, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Husova, 1869, 3, Husova 1869/3, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava.
Krupová a partneři, s.r.o. byla založena 06.03.2016.
Akcionářem nebo vlastníkem společnosti je Ing. JANA KRUPOVÁ, Ing. JANA KRUPOVÁ.