PETR DEZORT
|
Aktivní
|
člen představenstva |
01.06.2021 |
Adresa: |
64100, 19083769, Brno-město, Brno, Žebětín, Kohoutovická, 262, 68 |
|
Petr Dezort
|
Aktivní
|
člen představenstva |
01.06.2021 |
Adresa: |
64100, 19083769, Brno-město, Brno, Žebětín, Kohoutovická, 262, 68, Kohoutovická 262/68, Žebětín, 64100 Brno |
|
ALEŠ MOKRÝ
|
Aktivní
|
Předseda představenstva |
30.04.2021 |
Adresa: |
68001, 26358191, Blansko, Chrudichromy, Chrudichromy, 83 |
|
ALEŠ MOKRÝ
|
Aktivní
|
Předseda představenstva |
30.04.2021 |
Adresa: |
68001, 26358191, Blansko, Chrudichromy, Chrudichromy, 83, č.p. 83, 68001 Chrudichromy |
|
Ing. ALEŠ MOKRÝ
|
Neaktivní
od 30.04.2021
|
předseda představenstva |
25.05.2017 |
Adresa: |
63500, 19317395, Brno-město, Brno, Bystrc, Kuršova, 990, 20 |
|
Ing. ALEŠ MOKRÝ
|
Neaktivní
od 30.04.2021
|
předseda představenstva |
25.05.2017 |
Adresa: |
63500, 19317395, Brno-město, Brno, Bystrc, Kuršova, 990, 20, Kuršova 990/20, Bystrc, 63500 Brno |
|
ALENA JIRKALOVÁ
|
Neaktivní
od 25.05.2017
|
předseda představenstva |
16.09.2016 |
Adresa: |
10800, 22588001, Hlavní město Praha, Praha, Malešice, Rektorská, 247, 36 |
|
ALENA JIRKALOVÁ
|
Neaktivní
od 25.05.2017
|
předseda představenstva |
16.09.2016 |
Adresa: |
10800, 22588001, Praha, Malešice, Rektorská, 247, 36, Rektorská 247/36, Malešice, 10800 Praha 10 |
|
ZDENĚK HOŠTIČKA
|
Neaktivní
od 16.09.2016
|
|
07.03.2016 |
Adresa: |
37006, 23395567, České Budějovice, České Budějovice 5, Brigádnická, 1135, 14 |
|
ZDENĚK HOŠTIČKA
|
Neaktivní
od 16.09.2016
|
|
07.03.2016 |
Adresa: |
37006, 23395567, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 5, Brigádnická, 1135, 14, Brigádnická 1135/14, České Budějovice 5, 37006 České Budějovice |
|