MAHIR BABAYEV
|
Aktivní
|
jednatel |
11.10.2023 |
Adresa: |
13000, 21761213, Praha, Vinohrady, Nitranská, 1339, 9, Nitranská 1339/9, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|
MAHIR BABAYEV
|
Aktivní
|
jednatel |
13.06.2018 |
Adresa: |
18600, 22351795, Hlavní město Praha, Praha, Karlín, Za Poříčskou bránou, 315, 10 |
|
CEYHUN MAHIR OGLU BABAZADE
|
Neaktivní
od 17.01.2023
|
Jednatel |
07.08.2018 |
Adresa: |
AZ1000, Baku, T. Aliyarbekov 9/41-44 |
|
CEYHUN MAHIR OGLU BABAZADE
|
Neaktivní
od 17.01.2023
|
Jednatel |
07.08.2018 |
Adresa: |
Baku, T. Aliyarbekov 9/41-44, AZ1000, T. Aliyarbekov 9/41-44, AZ1000 Baku, Ázerbájdžán |
|
VÜSAL ILQAR OGLU IBRAHIMOV
|
Neaktivní
od 06.08.2019
|
Jednatel |
22.06.2018 |
Adresa: |
AZ1000, Baku, E. Qasimzade 72/98 |
|
VÜSAL ILQAR OGLU IBRAHIMOV
|
Neaktivní
od 06.08.2019
|
Jednatel |
22.06.2018 |
Adresa: |
Baku, E. Qasimzade 72/98, AZ1000, E. Qasimzade 72/98, AZ1000 Baku, Ázerbájdžán |
|
MAHIR BABAYEV
|
Neaktivní
od 11.10.2023
|
jednatel |
13.06.2018 |
Adresa: |
18600, 22351795, Praha, Karlín, Za Poříčskou bránou, 315, 10, Za Poříčskou bránou 315/10, Karlín, 18600 Praha 8 |
|
TOMÁŠ ČÍŽEK
|
Neaktivní
od 13.06.2018
|
jednatel |
16.03.2016 |
Adresa: |
15000, 22734007, Praha, Motol, Brdlíkova, 287, 1d |
|
ŠTĚPÁNKA ČÍŽKOVÁ
|
Neaktivní
od 13.06.2018
|
jednatel |
16.03.2016 |
Adresa: |
15000, 22734007, Praha, Motol, Brdlíkova, 287, 1d |
|
TOMÁŠ ČÍŽEK
|
Neaktivní
od 13.06.2018
|
jednatel |
16.03.2016 |
Adresa: |
15000, 22734007, Praha, Motol, Brdlíkova, 287, 1d, Brdlíkova 287/1d, Motol, 15000 Praha 5 |
|
ŠTĚPÁNKA ČÍŽKOVÁ
|
Neaktivní
od 13.06.2018
|
jednatel |
16.03.2016 |
Adresa: |
15000, 22734007, Praha, Motol, Brdlíkova, 287, 1d, Brdlíkova 287/1d, Motol, 15000 Praha 5 |
|