OLEH JAKUBJANSKYJ
|
Aktivní
|
jednatel |
28.05.2024 |
Adresa: |
14200, 75718316, Praha, Písnice, V zákopech, 624, 22, V zákopech 624/22, Písnice, 14200 Praha 4 |
|
OLEH YAKUBYANSKYY
|
Aktivní
|
jednatel |
07.04.2022 |
Adresa: |
14200, 75718316, Hlavní město Praha, Praha, Písnice, V zákopech, 624, 22 |
|
DMITRY BOGDANOV
|
Aktivní
|
Jednatel |
11.12.2018 |
Adresa: |
Vaslui, Jud.VS, Strada Maresal Constantin Prezan bl.102 sc.C et.2 ap.11 |
|
DMITRY BOGDANOV
|
Aktivní
|
Jednatel |
11.12.2018 |
Adresa: |
Vaslui, Jud.VS, Strada Maresal Constantin Prezan bl.102 sc.C et.2 ap.11, Strada Maresal Constantin Prezan bl.102 sc.C et.2 ap.11, Vaslui, Jud.VS, Rumunsko |
|
OLEH VJAČESLAVOVYČ JAKUBJANSKYJ
|
Neaktivní
od 28.05.2024
|
jednatel |
21.05.2024 |
Adresa: |
14200, 75718316, Praha, Písnice, V zákopech, 624, 22, V zákopech 624/22, Písnice, 14200 Praha 4 |
|
OLEH YAKUBYANSKYY
|
Neaktivní
od 21.05.2024
|
jednatel |
07.04.2022 |
Adresa: |
14200, 75718316, Praha, Písnice, V zákopech, 624, 22, V zákopech 624/22, Písnice, 14200 Praha 4 |
|
JINDŘICH KUKAČKA
|
Neaktivní
od 11.12.2018
|
Jednatel |
10.11.2017 |
Adresa: |
14800, 77550421, Hlavní město Praha, Praha, Kunratice, Technologická, 1793 |
|
JINDŘICH KUKAČKA
|
Neaktivní
od 11.12.2018
|
Jednatel |
10.11.2017 |
Adresa: |
14800, 77550421, Praha, Kunratice, Technologická, 1793, Technologická 1793, Kunratice, 14800 Praha 4 |
|
JINDŘICH KUKAČKA
|
Neaktivní
od 10.11.2017
|
Jednatel |
21.03.2016 |
Adresa: |
37816, 2188741, Lomnice nad Lužnicí, Lomnice nad Lužnicí, Školní, 63 |
|
Ing. JIŘÍ KADLEC
|
Neaktivní
od 11.12.2018
|
Jednatel |
21.03.2016 |
Adresa: |
16900, 22173404, Praha, Břevnov, Libovická, 2159, 10 |
|
MIROSLAV ROLC
|
Neaktivní
od 11.12.2018
|
Jednatel |
21.03.2016 |
Adresa: |
25267, 6602665, Tuchoměřice, Tuchoměřice, V Kněžívce, 268 |
|
Ing. MILAN BENDA
|
Neaktivní
od 11.12.2018
|
Jednatel |
21.03.2016 |
Adresa: |
10200, 22576665, Praha, Hostivař, Na Groši, 1168, 12 |
|
JINDŘICH KUKAČKA
|
Neaktivní
od 10.11.2017
|
Jednatel |
21.03.2016 |
Adresa: |
37816, 2188741, Jindřichův Hradec, Lomnice nad Lužnicí, Lomnice nad Lužnicí, Školní, 63, Školní 63, 37816 Lomnice nad Lužnicí |
|
Ing. JIŘÍ KADLEC
|
Neaktivní
od 11.12.2018
|
Jednatel |
21.03.2016 |
Adresa: |
16900, 22173404, Praha, Břevnov, Libovická, 2159, 10, Libovická 2159/10, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|
MIROSLAV ROLC
|
Neaktivní
od 11.12.2018
|
Jednatel |
21.03.2016 |
Adresa: |
25267, 6602665, Praha-západ, Tuchoměřice, Tuchoměřice, V Kněžívce, 268, V Kněžívce 268, 25267 Tuchoměřice |
|
Ing. MILAN BENDA
|
Neaktivní
od 11.12.2018
|
Jednatel |
21.03.2016 |
Adresa: |
10200, 22576665, Praha, Hostivař, Na Groši, 1168, 12, Na Groši 1168/12, Hostivař, 10200 Praha 10 |
|