Ing. IVO DURNÍK
|
Neaktivní
od 19.09.2019
|
jednatel |
21.08.2019 |
Adresa: |
60200, 19173571, Brno-město, Brno, Veveří, Lidická, 700, 19 |
|
Ing. IVO DURNÍK
|
Neaktivní
od 19.09.2019
|
jednatel |
21.08.2019 |
Adresa: |
60200, 19173571, Brno-město, Brno, Veveří, Lidická, 700, 19, Lidická 700/19, Veveří, 60200 Brno |
|
Ing. IVO DURNÍK
|
Neaktivní
od 21.08.2019
|
jednatel |
05.03.2018 |
Adresa: |
61200, 42391199, Brno-město, Brno, Královo Pole, Palackého třída, 3088, 71 |
|
Ing. RADOSLAV NĚMEČEK
|
Neaktivní
od 29.08.2019
|
jednatel |
05.03.2018 |
Adresa: |
75701, 71821074, Vsetín, Valašské Meziříčí, Juřinka, 158 |
|
Ing. IVO DURNÍK
|
Neaktivní
od 21.08.2019
|
jednatel |
05.03.2018 |
Adresa: |
61200, 42391199, Brno-město, Brno, Královo Pole, Palackého třída, 3088, 71, Palackého třída 3088/71, Královo Pole, 61200 Brno |
|
Ing. RADOSLAV NĚMEČEK
|
Neaktivní
od 29.08.2019
|
jednatel |
05.03.2018 |
Adresa: |
75701, 71821074, Vsetín, Valašské Meziříčí, Juřinka, 158, Juřinka 158, 75701 Valašské Meziříčí |
|
VLASTA KRYLOVÁ
|
Neaktivní
od 05.03.2018
|
jednatel |
23.03.2016 |
Adresa: |
62700, 27595668, Brno, Slatina, Lučiny, 1353, 23 |
|
VLASTA KRYLOVÁ
|
Neaktivní
od 05.03.2018
|
jednatel |
23.03.2016 |
Adresa: |
62700, 27595668, Brno-město, Brno, Slatina, Lučiny, 1353, 23, Lučiny 1353/23, Slatina, 62700 Brno |
|