Mgr. ROMAN STIEGER
|
Aktivní
|
předseda správní rady |
29.04.2021 |
Adresa: |
73514, 16991427, Orlová, Lutyně, Energetiků, 942 |
|
Mgr. ROMAN STIEGER
|
Aktivní
|
předseda správní rady |
29.04.2021 |
Adresa: |
73514, 16991427, Karviná, Orlová, Lutyně, Energetiků, 942, Energetiků 942, Lutyně, 73514 Orlová |
|
MUDr. VÍT URBANEC
|
Neaktivní
od 01.02.2023
|
člen správní rady |
29.04.2021 |
Adresa: |
11000, 21722889, Hlavní město Praha, Praha, Staré Město, Jakubská, 649, 8 |
|
MUDr. VÍT URBANEC
|
Neaktivní
od 01.02.2023
|
člen správní rady |
29.04.2021 |
Adresa: |
11000, 21722889, Praha, Staré Město, Jakubská, 649, 8, Jakubská 649/8, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
ALEXANDRA URBANCOVÁ
|
Neaktivní
od 29.04.2021
|
člen správní rady |
18.07.2018 |
Adresa: |
15000, 25427245, Hlavní město Praha, Praha, Košíře, Naskové, 1231, 1c |
|
ALEXANDRA URBANCOVÁ
|
Neaktivní
od 29.04.2021
|
člen správní rady |
18.07.2018 |
Adresa: |
15000, 25427245, Praha, Košíře, Naskové, 1231, 1c, Naskové 1231/1c, Košíře, 15000 Praha 5 |
|
ALEXANDRA URBANCOVÁ
|
Neaktivní
od 18.07.2018
|
člen správní rady |
23.03.2016 |
Adresa: |
15000, 25427211, Praha, Košíře, Na pomezí, 1229, 19 |
|
Mgr. ROMAN STIEGER
|
Neaktivní
od 29.04.2021
|
člen správní rady |
23.03.2016 |
Adresa: |
73514, 16991427, Orlová, Lutyně, Energetiků, 942 |
|
DANIEL TŘEŠŇÁK
|
Neaktivní
od 29.04.2021
|
člen správní rady |
23.03.2016 |
Adresa: |
15000, 22081771, Praha, Smíchov, Bieblova, 719, 9 |
|
ALEXANDRA URBANCOVÁ
|
Neaktivní
od 18.07.2018
|
člen správní rady |
23.03.2016 |
Adresa: |
15000, 25427211, Praha, Košíře, Na pomezí, 1229, 19, Na pomezí 1229/19, Košíře, 15000 Praha 5 |
|
DANIEL TŘEŠŇÁK
|
Neaktivní
od 29.04.2021
|
člen správní rady |
23.03.2016 |
Adresa: |
15000, 22081771, Praha, Smíchov, Bieblova, 719, 9, Bieblova 719/9, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Mgr. ROMAN STIEGER
|
Neaktivní
od 29.04.2021
|
člen správní rady |
23.03.2016 |
Adresa: |
73514, 16991427, Karviná, Orlová, Lutyně, Energetiků, 942, Energetiků 942, Lutyně, 73514 Orlová |
|