MARTIN REJL
|
Aktivní
|
jednatel |
30.03.2016 |
Adresa: |
58301, 26055007, Chotěboř, Chotěboř, Bezděkovská, 1747 |
|
MIROSLAV PEŠEK
|
Aktivní
|
jednatel |
30.03.2016 |
Adresa: |
58274, 9422951, Jeřišno, Jeřišno, 69 |
|
MILAN PAUL
|
Neaktivní
od 12.10.2019
|
jednatel |
27.02.2019 |
Adresa: |
58301, 9627715, Havlíčkův Brod, Chotěboř, Chotěboř, Smetanova, 1052 |
|
MILAN PAUL
|
Neaktivní
od 12.10.2019
|
jednatel |
27.02.2019 |
Adresa: |
58301, 9627715, Havlíčkův Brod, Chotěboř, Chotěboř, Smetanova, 1052, Smetanova 1052, 58301 Chotěboř |
|
MILAN PAUL
|
Neaktivní
od 27.02.2019
|
jednatel |
30.03.2016 |
Adresa: |
58301, 9619437, Chotěboř, Chotěboř, náměstí T. G. Masaryka, 235 |
|
MILAN PAUL
|
Neaktivní
od 27.02.2019
|
jednatel |
30.03.2016 |
Adresa: |
58301, 9619437, Havlíčkův Brod, Chotěboř, Chotěboř, náměstí T. G. Masaryka, 235, náměstí T. G. Masaryka 235, 58301 Chotěboř |
|
MARTIN REJL
|
Neaktivní
od 01.08.2023
|
jednatel |
30.03.2016 |
Adresa: |
58301, 26055007, Havlíčkův Brod, Chotěboř, Chotěboř, Bezděkovská, 1747, Bezděkovská 1747, 58301 Chotěboř |
|
MIROSLAV PEŠEK
|
Neaktivní
od 01.08.2023
|
jednatel |
30.03.2016 |
Adresa: |
58274, 9422951, Havlíčkův Brod, Jeřišno, Jeřišno, 69, č.p. 69, 58274 Jeřišno |
|