FRANTIŠEK VYSKOČIL
|
Aktivní
|
Jednatel |
14.01.2020 |
Adresa: |
27053, 8556580, Rakovník, Krušovice, Krušovice, Louštínská, 218 |
|
František Vyskočil
|
Neaktivní
od 28.11.2023
|
Jednatel |
14.01.2020 |
Adresa: |
27053, 8556580, Rakovník, Krušovice, Krušovice, Louštínská, 218, Louštínská 218, 27053 Krušovice |
|
JOSEF HUDČEK
|
Neaktivní
od 14.01.2020
|
jednatel |
03.08.2018 |
Adresa: |
27031, 16475992, Rakovník, Senomaty, Senomaty, Rakovnická, 29 |
|
JOSEF HUDČEK
|
Neaktivní
od 14.01.2020
|
jednatel |
03.08.2018 |
Adresa: |
27031, 16475992, Rakovník, Senomaty, Senomaty, Rakovnická, 29, Rakovnická 29, 27031 Senomaty |
|
JOSEF HUDČEK
|
Neaktivní
od 03.08.2018
|
jednatel |
17.03.2017 |
Adresa: |
26901, 8650047, Rakovník, Rakovník, Rakovník II, Chládkova, 838 |
|
JOSEF HUDČEK
|
Neaktivní
od 03.08.2018
|
jednatel |
17.03.2017 |
Adresa: |
26901, 8650047, Rakovník, Rakovník, Rakovník II, Chládkova, 838, Chládkova 838, Rakovník II, 26901 Rakovník |
|
MAREK BENDA
|
Neaktivní
od 17.03.2017
|
jednatel |
01.04.2016 |
Adresa: |
17000, 27604080, Praha, Holešovice, U Uranie, 1583, 27 |
|
MAREK BENDA
|
Neaktivní
od 17.03.2017
|
jednatel |
01.04.2016 |
Adresa: |
17000, 27604080, Praha, Holešovice, U Uranie, 1583, 27, U Uranie 1583/27, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|