PAVEL KOZÁK
|
Aktivní
|
jednatel |
08.09.2023 |
Adresa: |
29001, 27320308, Nymburk, Poděbrady, Poděbrady II, Dvořákova, 794, Dvořákova 794, Poděbrady II, 29001 Poděbrady |
|
PAVEL KOZÁK
|
Aktivní
|
jednatel |
11.09.2020 |
Adresa: |
28912, 1240072, Nymburk, Sadská, Sadská, Pod Bory, 419 |
|
PAVEL KOZÁK
|
Neaktivní
od 08.09.2023
|
jednatel |
05.09.2023 |
Adresa: |
28912, 1240072, Nymburk, Sadská, Sadská, Pod Bory, 419, Pod Bory 419, 28912 Sadská |
|
MARTIN BRETH
|
Neaktivní
od 05.09.2023
|
jednatel |
31.05.2023 |
Adresa: |
44001, 9235809, Louny, Louny, Louny, Slovenského národního povstání, 1870, Slovenského národního povstání 1870, 44001 Louny |
|
PAVEL KOZÁK
|
Neaktivní
od 31.05.2023
|
jednatel |
11.09.2020 |
Adresa: |
28912, 1240072, Nymburk, Sadská, Sadská, Pod Bory, 419, Pod Bory 419, 28912 Sadská |
|
RENÁTA KOZÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 11.09.2020
|
jednatel |
03.04.2019 |
Adresa: |
25219, 6349684, Praha-západ, Rudná, Rudná, Masarykova, 651, 101 |
|
RENÁTA KOZÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 11.09.2020
|
jednatel |
03.04.2019 |
Adresa: |
25219, 6349684, Praha-západ, Rudná, Rudná, Masarykova, 651, 101, Masarykova 651/101, 25219 Rudná |
|
AGNESA DE LA VEGA
|
Neaktivní
od 03.04.2019
|
jednatel |
12.05.2017 |
Adresa: |
19014, 22469222, Hlavní město Praha, Praha, Klánovice, K rukavičkárně, 102 |
|
AGNESA DE LA VEGA
|
Neaktivní
od 03.04.2019
|
jednatel |
12.05.2017 |
Adresa: |
19014, 22469222, Praha, Klánovice, K rukavičkárně, 102, 17, K rukavičkárně 102/17, Klánovice, 19014 Praha 9 |
|
MAREK BENDA
|
Neaktivní
od 12.05.2017
|
jednatel |
01.04.2016 |
Adresa: |
17000, 27604080, Praha, Holešovice, U Uranie, 1583, 27 |
|
MAREK BENDA
|
Neaktivní
od 12.05.2017
|
jednatel |
01.04.2016 |
Adresa: |
17000, 27604080, Praha, Holešovice, U Uranie, 1583, 27, U Uranie 1583/27, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|