KLÁRA KOTRBOVÁ CHALUPNÁ
|
Aktivní
|
Členka výboru |
13.07.2022 |
Adresa: |
18100, 22320008, Hlavní město Praha, Praha, Bohnice, Vratislavská, 391, 16 |
|
DENISA SIVÁKOVÁ
|
Aktivní
|
Členka výboru |
13.07.2022 |
Adresa: |
13000, 21787492, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Lucemburská, 1856, 40 |
|
MARTIN ZEZULA
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
13.07.2022 |
Adresa: |
18100, 22320008, Hlavní město Praha, Praha, Bohnice, Vratislavská, 391, 16 |
|
KLÁRA KOTRBOVÁ CHALUPNÁ
|
Aktivní
|
Členka výboru |
13.07.2022 |
Adresa: |
18100, 22320008, Praha, Bohnice, Vratislavská, 391, 16, Vratislavská 391/16, Bohnice, 18100 Praha 8 |
|
DENISA SIVÁKOVÁ
|
Aktivní
|
Členka výboru |
13.07.2022 |
Adresa: |
13000, 21787492, Praha, Žižkov, Lucemburská, 1856, 40, Lucemburská 1856/40, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
MARTIN ZEZULA
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
13.07.2022 |
Adresa: |
18100, 22320008, Praha, Bohnice, Vratislavská, 391, 16, Vratislavská 391/16, Bohnice, 18100 Praha 8 |
|
LUCIE PODHORSKÁ
|
Neaktivní
od 13.07.2022
|
Člen výboru |
21.07.2021 |
Adresa: |
18100, 22398562, Hlavní město Praha, Praha, Troja, Mazurská, 525, 19 |
|
LUCIE PODHORSKÁ
|
Neaktivní
od 13.07.2022
|
Člen výboru |
21.07.2021 |
Adresa: |
18100, 22398562, Praha, Troja, Mazurská, 525, 19, Mazurská 525/19, Troja, 18100 Praha 8 |
|
LUCIE PODHORSKÁ
|
Neaktivní
od 21.07.2021
|
Člen výboru |
30.01.2020 |
Adresa: |
19000, 22507051, Hlavní město Praha, Praha, Prosek, Vysočanská, 565, 55 |
|
MARTIN ZEZULA
|
Neaktivní
od 13.07.2022
|
Předseda výboru |
30.01.2020 |
Adresa: |
18100, 22320008, Hlavní město Praha, Praha, Bohnice, Vratislavská, 391, 16 |
|
KLÁRA KOTRBOVÁ CHALUPNÁ
|
Neaktivní
od 13.07.2022
|
Člen výboru |
30.01.2020 |
Adresa: |
18100, 22320008, Hlavní město Praha, Praha, Bohnice, Vratislavská, 391, 16 |
|
LUCIE PODHORSKÁ
|
Neaktivní
od 21.07.2021
|
Člen výboru |
30.01.2020 |
Adresa: |
19000, 22507051, Praha, Prosek, Vysočanská, 565, 55, Vysočanská 565/55, Prosek, 19000 Praha 9 |
|
MARTIN ZEZULA
|
Neaktivní
od 13.07.2022
|
Předseda výboru |
30.01.2020 |
Adresa: |
18100, 22320008, Praha, Bohnice, Vratislavská, 391, 16, Vratislavská 391/16, Bohnice, 18100 Praha 8 |
|
KLÁRA KOTRBOVÁ CHALUPNÁ
|
Neaktivní
od 13.07.2022
|
Člen výboru |
30.01.2020 |
Adresa: |
18100, 22320008, Praha, Bohnice, Vratislavská, 391, 16, Vratislavská 391/16, Bohnice, 18100 Praha 8 |
|
MARTIN ZEZULA
|
Neaktivní
od 30.01.2020
|
Předseda výboru |
07.05.2016 |
Adresa: |
18100, 22320008, Hlavní město Praha, Praha, Bohnice, Vratislavská, 391, 16 |
|
TOMÁŠ KRÁL
|
Neaktivní
od 30.01.2020
|
Člen výboru |
07.05.2016 |
Adresa: |
18100, 22320008, Hlavní město Praha, Praha, Bohnice, Vratislavská, 391, 16 |
|
KLÁRA KOTRBOVÁ CHALUPNÁ
|
Neaktivní
od 30.01.2020
|
Člen výboru |
07.05.2016 |
Adresa: |
18100, 22320008, Hlavní město Praha, Praha, Bohnice, Vratislavská, 391, 16 |
|
MARTIN ZEZULA
|
Neaktivní
od 30.01.2020
|
Předseda výboru |
07.05.2016 |
Adresa: |
18100, 22320008, Praha, Bohnice, Vratislavská, 391, 16, Vratislavská 391/16, Bohnice, 18100 Praha 8 |
|
TOMÁŠ KRÁL
|
Neaktivní
od 30.01.2020
|
Člen výboru |
07.05.2016 |
Adresa: |
18100, 22320008, Praha, Bohnice, Vratislavská, 391, 16, Vratislavská 391/16, Bohnice, 18100 Praha 8 |
|
KLÁRA KOTRBOVÁ CHALUPNÁ
|
Neaktivní
od 30.01.2020
|
Člen výboru |
07.05.2016 |
Adresa: |
18100, 22320008, Praha, Bohnice, Vratislavská, 391, 16, Vratislavská 391/16, Bohnice, 18100 Praha 8 |
|