PAVEL BOZDĚCH
|
Neaktivní
od 27.09.2016
|
jednatel |
22.05.2016 |
Adresa: |
68333, 473839, Vyškov, Malínky, Malínky, 15 |
|
ZDENĚK TICHOPÁDEK
|
Neaktivní
od 26.04.2022
|
jednatel |
22.05.2016 |
Adresa: |
68601, 18942199, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Sady, Solná cesta, 204 |
|
LUKÁŠ ŠVANDA
|
Neaktivní
od 26.04.2022
|
jednatel |
22.05.2016 |
Adresa: |
60200, 19103697, Brno-město, Brno, Staré Brno, Husova, 165, 5 |
|
PAVEL BOZDĚCH
|
Neaktivní
od 27.09.2016
|
jednatel |
22.05.2016 |
Adresa: |
68333, 473839, Vyškov, Malínky, Malínky, 15, č.p. 15, 68333 Malínky |
|
LUKÁŠ ŠVANDA
|
Neaktivní
od 26.04.2022
|
jednatel |
22.05.2016 |
Adresa: |
60200, 19103697, Brno-město, Brno, Staré Brno, Husova, 165, 5, Husova 165/5, Staré Brno, 60200 Brno |
|
ZDENĚK TICHOPÁDEK
|
Neaktivní
od 26.04.2022
|
jednatel |
22.05.2016 |
Adresa: |
68601, 18942199, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Sady, Solná cesta, 204, Solná cesta 204, Sady, 68601 Uherské Hradiště |
|
LUCIE POTANČOKOVÁ
|
Neaktivní
od 22.05.2016
|
jednatel |
16.04.2016 |
Adresa: |
67401, 26068621, Třebíč, Třebíč, Týn, Koutkova, 342 |
|
LUCIE POTANČOKOVÁ
|
Neaktivní
od 22.05.2016
|
jednatel |
16.04.2016 |
Adresa: |
67401, 26068621, Třebíč, Třebíč, Týn, Koutkova, 342, Koutkova 342, Týn, 67401 Třebíč |
|