MICHAL PAVERA
|
Aktivní
|
člen rady |
03.02.2020 |
Adresa: |
73953, 15402479, Frýdek-Místek, Třanovice, Třanovice, 72 |
|
TOMÁŠ KAŠPÁREK
|
Aktivní
|
člen rady |
03.02.2020 |
Adresa: |
64400, 75369583, Brno-město, Brno, Soběšice, Na klínku, 803, 30 |
|
MAREK NOVOTNÝ
|
Aktivní
|
člen rady |
03.02.2020 |
Adresa: |
66432, 24686107, Brno-venkov, Vranov, Vranov, 198 |
|
MICHAL PAVERA
|
Aktivní
|
člen rady |
03.02.2020 |
Adresa: |
73953, 15402479, Frýdek-Místek, Třanovice, Třanovice, 72, č.p. 72, 73953 Třanovice |
|
TOMÁŠ KAŠPÁREK
|
Aktivní
|
člen rady |
03.02.2020 |
Adresa: |
64400, 75369583, Brno-město, Brno, Soběšice, Na klínku, 803, 30, Na klínku 803/30, Soběšice, 64400 Brno |
|
MAREK NOVOTNÝ
|
Aktivní
|
člen rady |
03.02.2020 |
Adresa: |
66432, 24686107, Brno-venkov, Vranov, Vranov, 198, č.p. 198, 66432 Vranov |
|
LENKA RAUDENSKÁ
|
Neaktivní
od 03.02.2020
|
člen rady |
20.09.2018 |
Adresa: |
61200, 78536901, Brno-město, Brno, Královo Pole, Fibichova, 3109, 50 |
|
LENKA RAUDENSKÁ
|
Neaktivní
od 03.02.2020
|
člen rady |
20.09.2018 |
Adresa: |
61200, 78536901, Brno-město, Brno, Královo Pole, Fibichova, 3109, 50, Fibichova 3109/50, Královo Pole, 61200 Brno |
|
TOMÁŠ KAŠPÁREK
|
Neaktivní
od 03.02.2020
|
člen rady |
24.05.2017 |
Adresa: |
64400, 75369583, Brno-město, Brno, Soběšice, Na klínku, 803, 30 |
|
TOMÁŠ KAŠPÁREK
|
Neaktivní
od 03.02.2020
|
člen rady |
24.05.2017 |
Adresa: |
64400, 75369583, Brno-město, Brno, Soběšice, Na klínku, 803, 30, Na klínku 803/30, Soběšice, 64400 Brno |
|
TOMÁŠ KAŠPÁREK
|
Neaktivní
od 24.05.2017
|
člen rady |
12.05.2016 |
Adresa: |
61200, 19719892, Brno-město, Brno, Královo Pole, Galandauerova, 2579, 1 |
|
LENKA RAUDENSKÁ
|
Neaktivní
od 20.09.2018
|
člen rady |
12.05.2016 |
Adresa: |
61200, 25373005, Brno-město, Brno, Královo Pole, Fibichova, 2944, 65 |
|
MAREK NOVOTNÝ
|
Neaktivní
od 03.02.2020
|
člen rady |
12.05.2016 |
Adresa: |
66432, 24686107, Brno-venkov, Vranov, Vranov, 198 |
|
TOMÁŠ KAŠPÁREK
|
Neaktivní
od 24.05.2017
|
člen rady |
12.05.2016 |
Adresa: |
61200, 19719892, Brno-město, Brno, Královo Pole, Galandauerova, 2579, 1, Galandauerova 2579/1, Královo Pole, 61200 Brno |
|
LENKA RAUDENSKÁ
|
Neaktivní
od 20.09.2018
|
člen rady |
12.05.2016 |
Adresa: |
61200, 25373005, Brno-město, Brno, Královo Pole, Fibichova, 2944, 65, Fibichova 2944/65, Královo Pole, 61200 Brno |
|
MAREK NOVOTNÝ
|
Neaktivní
od 03.02.2020
|
člen rady |
12.05.2016 |
Adresa: |
66432, 24686107, Brno-venkov, Vranov, Vranov, 198, č.p. 198, 66432 Vranov |
|