ZELJKO CIGANOVIĆ
|
Aktivní
|
Předseda představenstva |
19.11.2019 |
Adresa: |
31840, Hessisch Oldendorf, Am Köther Pfad 19 |
|
ZELJKO CIGANOVIĆ
|
Aktivní
|
Předseda představenstva |
19.11.2019 |
Adresa: |
Hessisch Oldendorf, Am Köther Pfad 19, 31840, Am Köther Pfad 19, 31840 Hessisch Oldendorf, Německo |
|
PHILIP LEHMANN
|
Aktivní
|
Člen představenstva |
24.10.2019 |
Adresa: |
32805, Horn-Bad Meinberg, Promenadenweg 1 |
|
PHILIP LEHMANN
|
Aktivní
|
Člen představenstva |
24.10.2019 |
Adresa: |
Horn-Bad Meinberg, Promenadenweg 1, 32805, Promenadenweg 1, 32805 Horn-Bad Meinberg, Německo |
|
ONDŘEJ GLAZAR
|
Neaktivní
od 07.06.2021
|
Člen představenstva |
24.10.2019 |
Adresa: |
12000, 21741344, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Šafaříkova, 203, 13 |
|
ONDŘEJ GLAZAR
|
Neaktivní
od 07.06.2021
|
Člen představenstva |
24.10.2019 |
Adresa: |
12000, 21741344, Praha, Vinohrady, Šafaříkova, 203, 13, Šafaříkova 203/13, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
ONDŘEJ GLAZAR
|
Neaktivní
od 24.10.2019
|
člen představenstva |
16.05.2016 |
Adresa: |
12000, 21741344, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Šafaříkova, 203, 13 |
|
ONDŘEJ GLAZAR
|
Neaktivní
od 24.10.2019
|
člen představenstva |
16.05.2016 |
Adresa: |
12000, 21741344, Praha, Vinohrady, Šafaříkova, 203, 13, Šafaříkova 203/13, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
JUDr. DANIEL WEINHOLD
|
Neaktivní
od 16.05.2016
|
člen představenstva |
25.04.2016 |
Adresa: |
25228, 25365711, Praha-západ, Černošice, Černošice, Berounská, 1712 |
|
JUDr. DANIEL WEINHOLD
|
Neaktivní
od 16.05.2016
|
člen představenstva |
25.04.2016 |
Adresa: |
25228, 25365711, Praha-západ, Černošice, Černošice, Berounská, 1712, Berounská 1712, 25228 Černošice |
|