TOMÁŠ URBAN
|
Aktivní
|
předseda |
05.05.2022 |
Adresa: |
43513, 5070856, Most, Meziboří, Meziboří, Okružní, 287 |
|
TOMÁŠ URBAN
|
Aktivní
|
předseda |
05.05.2022 |
Adresa: |
43513, 5070856, Most, Meziboří, Meziboří, Okružní, 287, Okružní 287, 43513 Meziboří |
|
ROMANA ŠKOPOVÁ
|
Aktivní
|
1. místopředseda |
05.07.2019 |
Adresa: |
43601, 5150434, Most, Litvínov, Horní Ves, 12 |
|
IVETA LIPINEROVÁ
|
Aktivní
|
2. místopředseda |
05.07.2019 |
Adresa: |
43401, 5083150, Most, Most, Most, Kpt. Jaroše, 59 |
|
IVETA LIPINEROVÁ
|
Aktivní
|
2. místopředseda |
05.07.2019 |
Adresa: |
43401, 5083150, Most, Most, Most, Kpt. Jaroše, 59, Kpt. Jaroše 59, 43401 Most |
|
ROMANA ŠKOPOVÁ
|
Aktivní
|
1. místopředseda |
05.07.2019 |
Adresa: |
43601, 5150434, Most, Litvínov, Horní Ves, 12, Horní Ves 12, 43601 Litvínov |
|
TOMÁŠ URBAN
|
Neaktivní
od 05.05.2022
|
předseda |
05.07.2019 |
Adresa: |
43601, 5154553, Most, Litvínov, Horní Litvínov, B. Němcové, 809 |
|
TOMÁŠ URBAN
|
Neaktivní
od 05.05.2022
|
předseda |
05.07.2019 |
Adresa: |
43601, 5154553, Most, Litvínov, Horní Litvínov, B. Němcové, 809, B. Němcové 809, Horní Litvínov, 43601 Litvínov |
|
JAROSLAV ŠIMŮNEK
|
Neaktivní
od 05.07.2019
|
2. místopředseda |
11.01.2017 |
Adresa: |
43801, 9178937, Louny, Bitozeves, Tatinná, 42 |
|
JAROSLAV ŠIMŮNEK
|
Neaktivní
od 05.07.2019
|
2. místopředseda |
11.01.2017 |
Adresa: |
43801, 9178937, Louny, Bitozeves, Tatinná, 42, Tatinná 42, 43801 Bitozeves |
|
KAREL MACAL
|
Neaktivní
od 11.01.2017
|
2. místopředseda |
24.05.2016 |
Adresa: |
43542, 5144183, Most, Litvínov, Janov, Vilová, 175 |
|
TOMÁŠ URBAN
|
Neaktivní
od 05.07.2019
|
Předseda |
24.05.2016 |
Adresa: |
43601, 5154553, Most, Litvínov, Horní Litvínov, B. Němcové, 809 |
|
PAVEL UHER
|
Neaktivní
od 05.07.2019
|
1. místopředseda |
24.05.2016 |
Adresa: |
43543, 5046521, Most, Horní Jiřetín, Horní Jiřetín, Příční, 549, 15 |
|
KAREL MACAL
|
Neaktivní
od 11.01.2017
|
2. místopředseda |
24.05.2016 |
Adresa: |
43542, 5144183, Most, Litvínov, Janov, Vilová, 175, Vilová 175, Janov, 43542 Litvínov |
|
TOMÁŠ URBAN
|
Neaktivní
od 05.07.2019
|
Předseda |
24.05.2016 |
Adresa: |
43601, 5154553, Most, Litvínov, Horní Litvínov, B. Němcové, 809, B. Němcové 809, Horní Litvínov, 43601 Litvínov |
|
PAVEL UHER
|
Neaktivní
od 05.07.2019
|
1. místopředseda |
24.05.2016 |
Adresa: |
43543, 5046521, Most, Horní Jiřetín, Horní Jiřetín, Příční, 549, 15, Příční 549/15, 43543 Horní Jiřetín |
|