LEONARDO FERRANDINO
|
Aktivní
|
jednatel |
18.10.2021 |
Adresa: |
11000, 21700923, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Jungmannova, 25, 13 |
|
LEONARDO FERRANDINO
|
Aktivní
|
jednatel |
18.10.2021 |
Adresa: |
11000, 21700923, Praha, Nové Město, Jungmannova, 25, 13, Jungmannova 25/13, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
THOMAS BORNEMANN
|
Aktivní
|
jednatel |
01.01.2018 |
Adresa: |
59872, Meschede, In der Sold 16 |
|
THOMAS BORNEMANN
|
Aktivní
|
jednatel |
01.01.2018 |
Adresa: |
Meschede, In der Sold 16, 59872, In der Sold 16, 59872 Meschede, Německo |
|
Ing. MARIE HINNEROVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
03.05.2016 |
Adresa: |
19600, 40736903, Hlavní město Praha, Praha, Miškovice, Vrátenská, 366, 14 |
|
Ing. MARIE HINNEROVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
03.05.2016 |
Adresa: |
19600, 40736903, Praha, Miškovice, Vrátenská, 366, 14, Vrátenská 366/14, Miškovice, 19600 Praha 9 |
|
LEONARDO FERRANDINO
|
Neaktivní
od 18.10.2021
|
jednatel |
27.02.2017 |
Adresa: |
Bologna (BO), Via della Gabella 1 |
|
LEONARDO FERRANDINO
|
Neaktivní
od 18.10.2021
|
jednatel |
27.02.2017 |
Adresa: |
Bologna (BO), Via della Gabella 1, Via della Gabella 1, Bologna (BO), Itálie |
|
Ing. HEŘMAN KOPKÁNĚ
|
Neaktivní
od 01.01.2018
|
Jednatel |
03.05.2016 |
Adresa: |
38404, 26834758, Prachatice, Chroboly, Chroboly, 120 |
|
Ing. HEŘMAN KOPKÁNĚ
|
Neaktivní
od 01.01.2018
|
Jednatel |
03.05.2016 |
Adresa: |
38404, 26834758, Prachatice, Chroboly, Chroboly, 120, č.p. 120, 38404 Chroboly |
|