JAN RAKUČÁK
|
Aktivní
|
jednatel |
31.05.2022 |
Adresa: |
46601, 12179396, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Lidická, 2090, 18 |
|
JAN RAKUČÁK
|
Aktivní
|
jednatel |
31.05.2022 |
Adresa: |
46601, 12179396, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Lidická, 2090, 18, Lidická 2090/18, 46601 Jablonec nad Nisou |
|
IGOR MUZIKA
|
Neaktivní
od 31.05.2022
|
jednatel |
01.01.2021 |
Adresa: |
46605, 81382413, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Rýnovice, Na Úbočí, 5433, 49 |
|
IGOR MUZIKA
|
Neaktivní
od 31.05.2022
|
jednatel |
01.01.2021 |
Adresa: |
46605, 81382413, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Rýnovice, Na Úbočí, 5433, 49, Na Úbočí 5433/49, Rýnovice, 46605 Jablonec nad Nisou |
|
DOMINIK JANÍK
|
Neaktivní
od 18.06.2019
|
jednatel |
07.06.2016 |
Adresa: |
77900, 25321960, Olomouc, Olomouc, Olomouc, Horní náměstí, 583 |
|
IGOR MUZIKA
|
Neaktivní
od 01.01.2021
|
jednatel |
07.06.2016 |
Adresa: |
46602, 12192856, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Jitřní, 4253, 12 |
|
LIBOR PAŘÍK
|
Neaktivní
od 31.05.2022
|
jednatel |
07.06.2016 |
Adresa: |
46601, 12189219, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Stavbařů, 3265, 11 |
|
DOMINIK JANÍK
|
Neaktivní
od 18.06.2019
|
jednatel |
07.06.2016 |
Adresa: |
77900, 25321960, Olomouc, Olomouc, Olomouc, Horní náměstí, 583, Horní náměstí 583, 77900 Olomouc |
|
IGOR MUZIKA
|
Neaktivní
od 01.01.2021
|
jednatel |
07.06.2016 |
Adresa: |
46602, 12192856, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Jitřní, 4253, 12, Jitřní 4253/12, 46602 Jablonec nad Nisou |
|
LIBOR PAŘÍK
|
Neaktivní
od 31.05.2022
|
jednatel |
07.06.2016 |
Adresa: |
46601, 12189219, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Stavbařů, 3265, 11, Stavbařů 3265/11, 46601 Jablonec nad Nisou |
|