VITALIY LEMAK
|
Aktivní
|
jednatel |
22.07.2024 |
Adresa: |
19300, 27211479, Praha, Horní Počernice, K Palečku, 2665, 48, K Palečku 2665/48, Horní Počernice, 19300 Praha 9 |
|
FERENC DÁNYO
|
Aktivní
|
jednatel |
08.07.2024 |
Adresa: |
25073, 27047156, Praha-východ, Jenštejn, Jenštejn, Cechovní, 169, Cechovní 169, 25073 Jenštejn |
|
VOLODYMYR HLEBA
|
Aktivní
|
jednatel |
19.01.2024 |
Adresa: |
15800, 22012940, Praha, Jinonice, Klikatá, 182, 29, Klikatá 182/29, Jinonice, 15800 Praha 5 |
|
OLHA PYLYPENKO
|
Aktivní
|
jednatel |
12.08.2021 |
Adresa: |
11101, 77670442, Hlavní město Praha, Praha, Dolní Měcholupy, Otrubova, 630, 4 |
|
VILALIY LEMAK
|
Neaktivní
od 22.07.2024
|
jednatel |
08.07.2024 |
Adresa: |
19300, 27211479, Praha, Horní Počernice, K Palečku, 2665, 48, K Palečku 2665/48, Horní Počernice, 19300 Praha 9 |
|
VOLODYMYR HLEBA
|
Neaktivní
od 19.01.2024
|
jednatel |
01.06.2023 |
Adresa: |
15800, 22717595, Praha, Stodůlky, Dominova, 2468, 5, Dominova 2468/5, Stodůlky, 15800 Praha 5 |
|
OLHA PYLYPENKO
|
Neaktivní
od 01.06.2023
|
jednatel |
12.08.2021 |
Adresa: |
11101, 77670442, Praha, Dolní Měcholupy, Otrubova, 630, 4, Otrubova 630/4, Dolní Měcholupy, 11101 Praha 10 |
|
OLHA PYLYPENKO
|
Neaktivní
od 12.08.2021
|
jednatel |
12.05.2016 |
Adresa: |
14900, 21843350, Hlavní město Praha, Praha, Chodov, Radimovická, 1778, 5 |
|
OLHA PYLYPENKO
|
Neaktivní
od 12.08.2021
|
jednatel |
12.05.2016 |
Adresa: |
14900, 21843350, Praha, Chodov, Radimovická, 1778, 5, Radimovická 1778/5, Chodov, 14900 Praha 4 |
|