KIRA CHERTOVA
|
Aktivní
|
jednatel |
20.08.2016 |
Adresa: |
19000, 74977989, Hlavní město Praha, Praha, Hrdlořezy, Učňovská, 393, 13 |
|
KIRA CHERTOVA
|
Aktivní
|
jednatel |
20.08.2016 |
Adresa: |
19000, 74977989, Praha, Hrdlořezy, Učňovská, 393, 13, Učňovská 393/13, Hrdlořezy, 19000 Praha 9 |
|
SERGIY CHERTOV
|
Neaktivní
od 28.12.2018
|
jednatel |
29.09.2016 |
Adresa: |
19000, 74977989, Hlavní město Praha, Praha, Hrdlořezy, Učňovská, 393, 13 |
|
SERGIY CHERTOV
|
Neaktivní
od 28.12.2018
|
jednatel |
29.09.2016 |
Adresa: |
19000, 74977989, Praha, Hrdlořezy, Učňovská, 393, 13, Učňovská 393/13, Hrdlořezy, 19000 Praha 9 |
|
SERGIY CHERTOV
|
Neaktivní
od 29.09.2016
|
jednatel |
26.09.2016 |
|
SERGIY CHERTOV
|
Neaktivní
od 26.09.2016
|
jednatel |
23.09.2016 |
Adresa: |
19000, 74977989, Hlavní město Praha, Praha, Hrdlořezy, Učňovská, 393, 13 |
|
SERGIY CHERTOV
|
Neaktivní
od 26.09.2016
|
jednatel |
23.09.2016 |
Adresa: |
19000, 74977989, Praha, Hrdlořezy, Učňovská, 393, 13, Učňovská 393/13, Hrdlořezy, 19000 Praha 9 |
|
KIRA CHERTOVA
|
Neaktivní
od 20.08.2016
|
jednatel |
12.05.2016 |
Adresa: |
13000, 21768854, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Přemyslovská, 186, 44 |
|
SERGIY CHERTOV
|
Neaktivní
od 23.09.2016
|
jednatel |
12.05.2016 |
Adresa: |
13000, 21768854, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Přemyslovská, 186, 44 |
|
KIRA CHERTOVA
|
Neaktivní
od 20.08.2016
|
jednatel |
12.05.2016 |
Adresa: |
13000, 21768854, Praha, Žižkov, Přemyslovská, 186, 44, Přemyslovská 186/44, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
SERGIY CHERTOV
|
Neaktivní
od 23.09.2016
|
jednatel |
12.05.2016 |
Adresa: |
13000, 21768854, Praha, Žižkov, Přemyslovská, 186, 44, Přemyslovská 186/44, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|