TOMÁŠ VAJDA
|
Aktivní
|
jednatel |
06.06.2024 |
Adresa: |
19000, 25800817, Praha, Letňany, Kostomlatská, 685, 1, Kostomlatská 685/1, Letňany, 19000 Praha 9 |
|
RICHARD MARTINÁK
|
Aktivní
|
Jednatel |
16.12.2019 |
Adresa: |
72400, 3363309, Ostrava-město, Ostrava, Nová Bělá, Zolova, 447, 20 |
|
JAROSLAV PAJONK
|
Aktivní
|
jednatel |
27.05.2016 |
Adresa: |
11000, 21718997, Hlavní město Praha, Praha, Staré Město, Národní, 365, 43 |
|
RICHARD MARTINÁK
|
Neaktivní
od 06.06.2024
|
Jednatel |
16.12.2019 |
Adresa: |
72400, 3363309, Ostrava-město, Ostrava, Nová Bělá, Zolova, 447, 20, Zolova 447/20, Nová Bělá, 72400 Ostrava |
|
TOMÁŠ VAJDA
|
Neaktivní
od 16.12.2019
|
jednatel |
11.11.2017 |
Adresa: |
19000, 25800817, Hlavní město Praha, Praha, Letňany, Kostomlatská, 685, 1 |
|
TOMÁŠ VAJDA
|
Neaktivní
od 16.12.2019
|
jednatel |
11.11.2017 |
Adresa: |
19000, 25800817, Praha, Letňany, Kostomlatská, 685, 1, Kostomlatská 685/1, Letňany, 19000 Praha 9 |
|
TOMÁŠ VAJDA
|
Neaktivní
od 11.11.2017
|
jednatel |
27.05.2016 |
Adresa: |
74781, 4297679, Opava, Otice, Otice, K Rybníčkům, 303 |
|
TOMÁŠ VAJDA
|
Neaktivní
od 11.11.2017
|
jednatel |
27.05.2016 |
Adresa: |
74781, 4297679, Opava, Otice, Otice, K Rybníčkům, 303, K Rybníčkům 303, 74781 Otice |
|
JAROSLAV PAJONK
|
Neaktivní
od 06.06.2024
|
jednatel |
27.05.2016 |
Adresa: |
11000, 21718997, Praha, Staré Město, Národní, 365, 43, Národní 365/43, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|