Ing. ALEŠ POLÁČEK
|
Aktivní
|
jednatel |
10.07.2022 |
Adresa: |
18200, 22346511, Hlavní město Praha, Praha, Ďáblice, Říjnová, 492, 32 |
|
VLADISLAV COHEN
|
Aktivní
|
jednatel |
31.01.2018 |
Adresa: |
19000, 26194805, Hlavní město Praha, Praha, Letňany, Bechlínská, 705, 4 |
|
VLADISLAV COHEN
|
Aktivní
|
jednatel |
31.01.2018 |
Adresa: |
19000, 26194805, Praha, Letňany, Bechlínská, 705, 4, Bechlínská 705/4, Letňany, 19000 Praha 9 |
|
Ing. ALEŠ POLÁČEK
|
Neaktivní
od 23.08.2024
|
jednatel |
10.07.2022 |
Adresa: |
18200, 22346511, Praha, Ďáblice, Říjnová, 492, 32, Říjnová 492/32, Ďáblice, 18200 Praha 8 |
|
VLADISLAV DAVARAŠVILI
|
Neaktivní
od 31.01.2018
|
jednatel |
27.05.2016 |
Adresa: |
19000, 26194805, Hlavní město Praha, Praha, Letňany, Bechlínská, 705, 4 |
|
Ing. MICHAL SOVA
|
Neaktivní
od 10.07.2022
|
jednatel |
27.05.2016 |
Adresa: |
78401, 27735605, Olomouc, Pňovice, Pňovice, 248 |
|
VLADISLAV DAVARAŠVILI
|
Neaktivní
od 31.01.2018
|
jednatel |
27.05.2016 |
Adresa: |
19000, 26194805, Praha, Letňany, Bechlínská, 705, 4, Bechlínská 705/4, Letňany, 19000 Praha 9 |
|
Ing. MICHAL SOVA
|
Neaktivní
od 10.07.2022
|
jednatel |
27.05.2016 |
Adresa: |
78401, 27735605, Olomouc, Pňovice, Pňovice, 248, č.p. 248, 78401 Pňovice |
|