Informace o společnosti
Datum aktualizace:
19.05.2024
Název: | PREVENT HOLDING s.r.o. |
ICO: | 05136067 |
Registrovaná adresa: | 18200, 28269497, Praha, Kobylisy, Březiněveská, 1852, 3, Březiněveská 1852/3, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
Začleněno na: | 02.06.2016 |
Předmět podnikání: |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
MIROSLAV HES | Aktivní | 11.05.2024 | |
|
|||
MIROSLAV HES | Aktivní | 18.07.2019 | |
|
|||
JAN HES | Aktivní | 18.07.2019 | |
|
|||
Jan Hes | Aktivní | 18.07.2019 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
MIROSLAV HES | Aktivní | jednatel | 11.05.2024 |
|
|||
Ing. JAN HES | Aktivní | jednatel | 02.06.2016 |
|
|||
MIROSLAV HES | Aktivní | jednatel | 02.06.2016 |
|
|||
Ing. JAN HES | Aktivní | jednatel | 02.06.2016 |
|
|||
MIROSLAV HES | Neaktivní od 11.05.2024 | jednatel | 02.06.2016 |
|
Registrační číslo PREVENT HOLDING s.r.o. je 05136067.
Registrační adresa PREVENT HOLDING s.r.o. je 18200, 28269497, Praha, Kobylisy, Březiněveská, 1852, 3, Březiněveská 1852/3, Kobylisy, 18200 Praha 8.
PREVENT HOLDING s.r.o. byla založena 02.06.2016.
Akcionářem nebo vlastníkem společnosti je MIROSLAV HES, MIROSLAV HES, JAN HES, Jan Hes.