MARTIN DEMIGER
|
Aktivní
|
Jednatel |
08.06.2021 |
Adresa: |
16000, 22188860, Hlavní město Praha, Praha, Dejvice, Eliášova, 331, 7 |
|
MARTIN MAZUREK
|
Aktivní
|
jednatel |
05.08.2018 |
Adresa: |
15000, 27650740, Hlavní město Praha, Praha, Košíře, Beníškové, 1285, 9 |
|
MARTIN MAZUREK
|
Aktivní
|
jednatel |
05.08.2018 |
Adresa: |
15000, 27650740, Praha, Košíře, Beníškové, 1285, 9, Beníškové 1285/9, Košíře, 15000 Praha 5 |
|
MARTIN DEMIGER
|
Neaktivní
od 04.04.2023
|
Jednatel |
02.04.2023 |
Adresa: |
13000, 21761680, Praha, Vinohrady, Slavíkova, 1562, 4, Slavíkova 1562/4, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|
MARTIN DEMIGER
|
Neaktivní
od 02.04.2023
|
Jednatel |
08.06.2021 |
Adresa: |
16000, 22188860, Praha, Dejvice, Eliášova, 331, 7, Eliášova 331/7, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
MARTIN DEMIGER
|
Neaktivní
od 08.06.2021
|
Jednatel |
07.08.2019 |
Adresa: |
13000, 21782547, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Blodkova, 1476, 4 |
|
MARTIN DEMIGER
|
Neaktivní
od 08.06.2021
|
Jednatel |
07.08.2019 |
Adresa: |
13000, 21782547, Praha, Žižkov, Blodkova, 1476, 4, Blodkova 1476/4, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
MARTIN MAZUREK
|
Neaktivní
od 05.08.2018
|
jednatel |
07.08.2017 |
Adresa: |
53003, 7783892, Pardubice, Pardubice, Bílé Předměstí, Schulhoffova, 742 |
|
MARTIN MAZUREK
|
Neaktivní
od 05.08.2018
|
jednatel |
07.08.2017 |
Adresa: |
53003, 7783892, Pardubice, Pardubice, Bílé Předměstí, Schulhoffova, 742, Schulhoffova 742, Bílé Předměstí, 53003 Pardubice |
|
MARTIN DEMIGER
|
Neaktivní
od 07.08.2019
|
Jednatel |
09.06.2016 |
Adresa: |
13000, 21766851, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Ondříčkova, 2415, 40 |
|
Martin Demiger
|
Neaktivní
od 07.08.2019
|
Jednatel |
09.06.2016 |
Adresa: |
13000, 21766851, Praha, Vinohrady, Ondříčkova, 2415, 40, Ondříčkova 2415/40, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|