JAROSLAV HARVAN
|
Aktivní
|
jednatel |
24.08.2022 |
Adresa: |
Klenovec, Majer 937 |
|
JAROSLAV HARVAN
|
Aktivní
|
jednatel |
24.08.2022 |
Adresa: |
Klenovec, Majer 937, Majer 937, Klenovec, Slovensko |
|
ŠTEFAN SAVKA
|
Neaktivní
od 24.08.2022
|
jednatel |
27.04.2022 |
Adresa: |
14000, 28350278, Hlavní město Praha, Praha, Krč, Antala Staška, 2059, 80b |
|
ŠTEFAN SAVKA
|
Neaktivní
od 24.08.2022
|
jednatel |
27.04.2022 |
Adresa: |
14000, 28350278, Praha, Krč, Antala Staška, 2059, 80b, Antala Staška 2059/80b, Krč, 14000 Praha 4 |
|
MARTIN HORÁK
|
Neaktivní
od 27.04.2022
|
jednatel |
16.01.2020 |
Adresa: |
16300, 22734121, Hlavní město Praha, Praha, Řepy, Makovského, 1148, 4 |
|
MARTIN HORÁK
|
Neaktivní
od 27.04.2022
|
jednatel |
16.01.2020 |
Adresa: |
16300, 22734121, Praha, Řepy, Makovského, 1148, 4, Makovského 1148/4, Řepy, 16300 Praha 6 |
|
PETR HŘEBÍK
|
Neaktivní
od 16.01.2020
|
jednatel |
25.11.2016 |
Adresa: |
10000, 22670548, Hlavní město Praha, Praha, Vršovice, Ruská, 1315, 198 |
|
PETR HŘEBÍK
|
Neaktivní
od 16.01.2020
|
jednatel |
25.11.2016 |
Adresa: |
10000, 22670548, Praha, Vršovice, Ruská, 1315, 198, Ruská 1315/198, Vršovice, 10000 Praha 10 |
|
PETR DOBROVOLSKÝ
|
Neaktivní
od 25.11.2016
|
jednatel |
10.06.2016 |
Adresa: |
14300, 21848513, Hlavní město Praha, Praha, Cholupice, Lichá, 50 |
|
PETR DOBROVOLSKÝ
|
Neaktivní
od 25.11.2016
|
jednatel |
10.06.2016 |
Adresa: |
14300, 21848513, Praha, Cholupice, Lichá, 50, Lichá 50, Cholupice, 14300 Praha 4 |
|