STEEN RIIS BAGGER
|
Neaktivní
od 11.05.2022
|
Jednatel |
12.03.2020 |
Adresa: |
2920, Charlottenlund, Hovmarksvej 69 |
|
ALISA GREVER S RENSEN
|
Neaktivní
od 11.05.2022
|
Jednatel |
12.03.2020 |
Adresa: |
2400, K benhavn NV, Genforeningspladsen 19, 1 tv |
|
STEEN RIIS BAGGER
|
Neaktivní
od 11.05.2022
|
Jednatel |
12.03.2020 |
Adresa: |
Charlottenlund, Hovmarksvej 69, 2920, Hovmarksvej 69, 2920 Charlottenlund, Dánsko |
|
ALISA GREVER S RENSEN
|
Neaktivní
od 11.05.2022
|
Jednatel |
12.03.2020 |
Adresa: |
K benhavn NV, Genforeningspladsen 19, 1 tv, 2400, Genforeningspladsen 19, 1 tv, 2400 K benhavn NV, Dánsko |
|
DIANE GREVER S RENSEN
|
Neaktivní
od 12.03.2020
|
Jednatel |
16.09.2019 |
Adresa: |
14700, 21966389, Hlavní město Praha, Praha, Podolí, Podolská, 761, 112 |
|
JAN OTTO S RENSEN
|
Neaktivní
od 11.05.2022
|
Jednatel |
16.09.2019 |
Adresa: |
14700, 21966389, Hlavní město Praha, Praha, Podolí, Podolská, 761, 112 |
|
DIANE GREVER S RENSEN
|
Neaktivní
od 12.03.2020
|
Jednatel |
16.09.2019 |
Adresa: |
14700, 21966389, Praha, Podolí, Podolská, 761, 112, Podolská 761/112, Podolí, 14700 Praha 4 |
|
JAN OTTO S RENSEN
|
Neaktivní
od 11.05.2022
|
Jednatel |
16.09.2019 |
Adresa: |
14700, 21966389, Praha, Podolí, Podolská, 761, 112, Podolská 761/112, Podolí, 14700 Praha 4 |
|
MARTIN TIEFENBACH
|
Neaktivní
od 16.09.2019
|
jednatel |
14.06.2016 |
Adresa: |
10200, 22575553, Hlavní město Praha, Praha, Hostivař, Chudenická, 1059, 30 |
|
MARTIN TIEFENBACH
|
Neaktivní
od 16.09.2019
|
jednatel |
14.06.2016 |
Adresa: |
10200, 22575553, Praha, Hostivař, Chudenická, 1059, 30, Chudenická 1059/30, Hostivař, 10200 Praha 10 |
|