PATRIK BIŇOVSKÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
17.07.2024 |
Adresa: |
25064, 26586771, Praha-východ, Měšice, Měšice, Nad Babím dolem, 410, Nad Babím dolem 410, 25064 Měšice |
|
JACEK JURCZYNSKI
|
Aktivní
|
jednatel |
17.07.2024 |
Adresa: |
Varšava, Polnej Rozy, 02-798, Polnej Rozy, 02-798 Varšava, Polsko |
|
Bc. PETR BEŤÁK
|
Aktivní
|
jednatel |
25.08.2022 |
Adresa: |
73401, 24245127, Karviná, Karviná, Mizerov, Na Kopci, 2120, 49 |
|
AKCENTA CZ a.s.
25163680 |
Aktivní
|
jednatel |
24.03.2020 |
Adresa: |
11000, 21725764, Hlavní město Praha, Praha, Staré Město, Salvátorská, 931, 8 |
|
Bc. PETR BEŤÁK
|
Neaktivní
od 17.07.2024
|
jednatel |
25.08.2022 |
Adresa: |
73401, 24245127, Karviná, Karviná, Mizerov, Na Kopci, 2120, 49, Na Kopci 2120/49, Mizerov, 73401 Karviná |
|
Bc. PETR BEŤÁK
|
Neaktivní
od 25.08.2022
|
jednatel |
13.05.2022 |
Adresa: |
61600, 19578211, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Sirotkova, 372, 45 |
|
Bc. PETR BEŤÁK
|
Neaktivní
od 25.08.2022
|
jednatel |
13.05.2022 |
Adresa: |
61600, 19578211, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Sirotkova, 372, 45, Sirotkova 372/45, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
AKCENTA CZ a.s.
25163680 |
Neaktivní
od 17.07.2024
|
jednatel |
24.03.2020 |
Adresa: |
11000, 21725764, Praha, Staré Město, Salvátorská, 931, 8, Salvátorská 931/8, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
TOMÁŠ HANÁČEK
|
Neaktivní
od 24.03.2020
|
Jednatel |
09.01.2020 |
Adresa: |
25262, 25460633, Praha-západ, Statenice, Statenice, Pod Strání, 250 |
|
TOMÁŠ HANÁČEK
|
Neaktivní
od 24.03.2020
|
Jednatel |
09.01.2020 |
Adresa: |
25262, 25460633, Praha-západ, Statenice, Statenice, Pod Strání, 250, Pod Strání 250, 25262 Statenice |
|
VÁCLAV URBÁNEK
|
Neaktivní
od 20.02.2018
|
jednatel |
05.12.2016 |
Adresa: |
27327, 1368001, Kladno, Otvovice, Otvovice, 176 |
|
TOMÁŠ DOLEJŠ
|
Neaktivní
od 24.03.2020
|
jednatel |
05.12.2016 |
Adresa: |
26601, 5941431, Beroun, Beroun, Beroun-Město, Pod Vodojemem, 1581 |
|
VÁCLAV URBÁNEK
|
Neaktivní
od 20.02.2018
|
jednatel |
05.12.2016 |
Adresa: |
27327, 1368001, Kladno, Otvovice, Otvovice, 176, č.p. 176, 27327 Otvovice |
|
Tomáš Dolejš
|
Neaktivní
od 24.03.2020
|
jednatel |
05.12.2016 |
Adresa: |
26601, 5941431, Beroun, Beroun, Beroun-Město, Pod Vodojemem, 1581, Pod Vodojemem 1581, Beroun-Město, 26601 Beroun |
|
TOMÁŠ HANÁČEK
|
Neaktivní
od 09.01.2020
|
Jednatel |
21.06.2016 |
Adresa: |
13000, 21770573, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Kališnická, 379, 10 |
|
TOMÁŠ HANÁČEK
|
Neaktivní
od 09.01.2020
|
Jednatel |
21.06.2016 |
Adresa: |
13000, 21770573, Praha, Žižkov, Kališnická, 379, 10, Kališnická 379/10, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|