ORLEN Unipetrol Doprava s.r.o.
64049701 |
Aktivní
|
Člen předsednictva |
02.02.2022 |
Adresa: |
Litvínov - Růžodol č.p. 4, 436 70 Litvínov |
|
ORLEN Unipetrol Doprava s.r.o.
64049701 |
Aktivní
|
Člen předsednictva |
02.02.2022 |
Adresa: |
43601, 25350048, Most, Litvínov, Růžodol, 4, Růžodol 4, 43601 Litvínov |
|
EP Cargo a.s.
24721166 |
Aktivní
|
Viceprezident předsednictva |
30.08.2016 |
Adresa: |
14000, 25631993, Praha 4, Nusle, náměstí Hrdinů, 1693, 4a |
|
IDS CARGO a.s.
27820017 |
Aktivní
|
Člen předsednictva |
30.08.2016 |
Adresa: |
77900, 23303468, Olomouc, Nová Ulice, Albertova, 229/21 |
|
EP Cargo a.s.
24721166 |
Aktivní
|
Viceprezident předsednictva |
30.08.2016 |
Adresa: |
14000, 25631993, Praha, Nusle, náměstí Hrdinů, 1693, 4a, náměstí Hrdinů 1693/4a, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
IDS CARGO a.s.
27820017 |
Aktivní
|
Člen předsednictva |
30.08.2016 |
Adresa: |
77900, 23303468, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, Albertova, 229, 21, Albertova 229/21, Nová Ulice, 77900 Olomouc |
|
METRANS Rail s.r.o.
26361485 |
Aktivní
|
Prezident předsednictva |
19.07.2016 |
Adresa: |
10400, 22649646, Praha 10, Podleská, 926 |
|
ČD Cargo, a.s.
28196678 |
Aktivní
|
První viceprezident |
19.07.2016 |
Adresa: |
17000, 26005905, Praha 7, Holešovice, Jankovcova, 1569/2c |
|
METRANS Rail s.r.o.
26361485 |
Aktivní
|
Prezident předsednictva |
19.07.2016 |
Adresa: |
10400, 22649646, Praha, Uhříněves, Podleská, 926, 5, Podleská 926/5, Uhříněves, 10400 Praha 10 |
|
ČD Cargo, a.s.
28196678 |
Aktivní
|
První viceprezident |
19.07.2016 |
Adresa: |
17000, 26005905, Praha, Holešovice, Jankovcova, 1569, 2c, Jankovcova 1569/2c, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
PKP CARGO INTERNATIONAL a.s.
47675977 |
Neaktivní
od 02.02.2022
|
Člen předsednictva |
07.04.2021 |
Adresa: |
71200, 25672690, Ostrava-město, Ostrava, Muglinov, Betonářská, 580, 14 |
|
PKP CARGO INTERNATIONAL a.s.
47675977 |
Neaktivní
od 02.02.2022
|
Člen předsednictva |
07.04.2021 |
Adresa: |
71200, 25672690, Ostrava-město, Ostrava, Muglinov, Betonářská, 580, 14, Betonářská 580/14, Muglinov, 71200 Ostrava |
|
PKP CARGO INTERNATIONAL a.s.
47675977 |
Neaktivní
od 07.04.2021
|
Člen předsednictva |
04.10.2019 |
Adresa: |
70262, 27554881, Ostrava, Moravská Ostrava, Hornopolní, 3314, 38 |
|
PKP CARGO INTERNATIONAL a.s.
47675977 |
Neaktivní
od 07.04.2021
|
Člen předsednictva |
04.10.2019 |
Adresa: |
70200, 27554881, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Hornopolní, 3314, 38, Hornopolní 3314/38, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|
Advanced World Transport a.s.
47675977 |
Neaktivní
od 04.10.2019
|
Člen předsednictva |
30.08.2016 |
Adresa: |
70262, 27554881, Ostrava, Moravská Ostrava, Hornopolní, 3314, 38 |
|
Advanced World Transport a.s.
47675977 |
Neaktivní
od 04.10.2019
|
Člen předsednictva |
30.08.2016 |
Adresa: |
70200, 27554881, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Hornopolní, 3314, 38, Hornopolní 3314/38, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|
EP Cargo a.s.
24721166 |
Neaktivní
od 30.08.2016
|
Viceprezident předsednictva |
19.07.2016 |
Adresa: |
14000, 25631993, Praha 4, Nusle, náměstí Hrdinů, 1693, 4a |
|
IDS CARGO a.s.
27820017 |
Neaktivní
od 30.08.2016
|
Člen předsednictva |
19.07.2016 |
Adresa: |
77900, 23303468, Olomouc, Nová Ulice, Albertova, 229/21 |
|
Advanced World Transport a.s.
47675977 |
Neaktivní
od 30.08.2016
|
Člen předsednictva |
19.07.2016 |
Adresa: |
70262, 27554881, Ostrava, Moravská Ostrava, Hornopolní, 3314, 38 |
|
EP Cargo a.s.
24721166 |
Neaktivní
od 30.08.2016
|
Viceprezident předsednictva |
19.07.2016 |
Adresa: |
14000, 25631993, Praha, Nusle, náměstí Hrdinů, 1693, 4a, náměstí Hrdinů 1693/4a, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
IDS CARGO a.s.
27820017 |
Neaktivní
od 30.08.2016
|
Člen předsednictva |
19.07.2016 |
Adresa: |
77900, 23303468, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, Albertova, 229, 21, Albertova 229/21, Nová Ulice, 77900 Olomouc |
|
Advanced World Transport a.s.
47675977 |
Neaktivní
od 30.08.2016
|
Člen předsednictva |
19.07.2016 |
Adresa: |
70200, 27554881, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Hornopolní, 3314, 38, Hornopolní 3314/38, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|