DANIEL-CRISTIAN STAN
|
Aktivní
|
Jednatel |
21.01.2022 |
Adresa: |
14800, 70534462, Hlavní město Praha, Praha, Kunratice, Urešova, 1732, 17 |
|
DANIEL-CRISTIAN STAN
|
Aktivní
|
Jednatel |
21.01.2022 |
Adresa: |
14800, 70534462, Praha, Kunratice, Urešova, 1732, 17, Urešova 1732/17, Kunratice, 14800 Praha 4 |
|
DANIEL CRISTIAN STAN
|
Neaktivní
od 21.01.2022
|
Jednatel |
07.10.2021 |
Adresa: |
14800, 70534462, Hlavní město Praha, Praha, Kunratice, Urešova, 1732, 17 |
|
DANIEL CRISTIAN STAN
|
Neaktivní
od 21.01.2022
|
Jednatel |
07.10.2021 |
Adresa: |
14800, 70534462, Praha, Kunratice, Urešova, 1732, 17, Urešova 1732/17, Kunratice, 14800 Praha 4 |
|
DÁNIEL KRISZTIÁN STAN
|
Neaktivní
od 07.10.2021
|
Jednatel |
27.09.2019 |
Adresa: |
14000, 21873062, Hlavní město Praha, Praha, Krč, Antala Staška, 1565, 30 |
|
DÁNIEL KRISZTIÁN STAN
|
Neaktivní
od 07.10.2021
|
Jednatel |
27.09.2019 |
Adresa: |
14000, 21873062, Praha, Krč, Antala Staška, 1565, 30, Antala Staška 1565/30, Krč, 14000 Praha 4 |
|
DANIEL CRISTIAN STAN
|
Neaktivní
od 27.09.2019
|
Jednatel |
20.10.2017 |
Adresa: |
14000, 21873062, Hlavní město Praha, Praha, Krč, Antala Staška, 1565, 30 |
|
DANIEL CRISTIAN STAN
|
Neaktivní
od 27.09.2019
|
Jednatel |
20.10.2017 |
Adresa: |
14000, 21873062, Praha, Krč, Antala Staška, 1565, 30, Antala Staška 1565/30, Krč, 14000 Praha 4 |
|
INGRID STIRBEROVÁ
|
Neaktivní
od 20.10.2017
|
jednatel |
21.07.2016 |
Adresa: |
18000, 22382534, Hlavní město Praha, Praha, Libeň, Lindnerova, 998, 6 |
|
INGRID STIRBEROVÁ
|
Neaktivní
od 20.10.2017
|
jednatel |
21.07.2016 |
Adresa: |
18000, 22382534, Praha, Libeň, Lindnerova, 998, 6, Lindnerova 998/6, Libeň, 18000 Praha 8 |
|