Mgr. ŠTĚPÁN SOBOTÍK
|
Aktivní
|
ředitel |
01.08.2024 |
Adresa: |
46601, 12189430, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Stavbařů, 3328, 2, Stavbařů 3328/2, 46601 Jablonec nad Nisou |
|
SVĚTLUŠE JIRÁŇOVÁ
|
Aktivní
|
ředitel |
06.09.2017 |
Adresa: |
46014, 23713232, Liberec, Liberec, Liberec XIV-Ruprechtice, Horská, 605, 14 |
|
SVĚTLUŠE JIRÁŇOVÁ
|
Neaktivní
od 01.08.2024
|
ředitel |
06.09.2017 |
Adresa: |
46014, 23713232, Liberec, Liberec, Liberec XIV-Ruprechtice, Horská, 605, 14, Horská 605/14, Liberec XIV-Ruprechtice, 46014 Liberec |
|
Mgr. VĚRA NOVÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 06.09.2017
|
Ředitel |
06.01.2017 |
Adresa: |
46601, 12188760, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Žitná, 3219, 1 |
|
Mgr. VĚRA NOVÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 06.09.2017
|
Ředitel |
06.01.2017 |
Adresa: |
46601, 12188760, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Žitná, 3219, 1, Žitná 3219/1, 46601 Jablonec nad Nisou |
|
Mgr. JITKA MAREČKOVÁ
|
Neaktivní
od 06.01.2017
|
Ředitel |
22.07.2016 |
Adresa: |
46014, 25712411, Liberec, Liberec, Liberec XVII-Kateřinky, U Lesního divadla, 189 |
|
Mgr. JITKA MAREČKOVÁ
|
Neaktivní
od 06.01.2017
|
Ředitel |
22.07.2016 |
Adresa: |
46014, 25712411, Liberec, Liberec, Liberec XVII-Kateřinky, U Lesního divadla, 189, U Lesního divadla 189, Liberec XVII-Kateřinky, 46014 Liberec |
|