Ing. DANIELA VELENOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
12.01.2022 |
Adresa: |
78301, 40236064, Olomouc, Olomouc, Slavonín, Machátova, 540, 18a |
|
Ing. DANIELA VELENOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
12.01.2022 |
Adresa: |
78301, 40236064, Olomouc, Olomouc, Slavonín, Machátova, 540, 18a, Machátova 540/18a, Slavonín, 78301 Olomouc |
|
JELENA ANATOLJEVNA DACENKO
|
Neaktivní
od 12.01.2022
|
jednatel |
02.12.2021 |
Adresa: |
10100, 22666605, Hlavní město Praha, Praha, Vršovice, Oblouková, 1001, 20 |
|
JELENA ANATOLJEVNA DACENKO
|
Neaktivní
od 12.01.2022
|
jednatel |
02.12.2021 |
Adresa: |
10100, 22666605, Praha, Vršovice, Oblouková, 1001, 20, Oblouková 1001/20, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
JELENA ANATOLJEVNA DACENKO
|
Neaktivní
od 02.12.2021
|
jednatel |
29.11.2021 |
Adresa: |
10100, 22671897, Hlavní město Praha, Praha, Vršovice, Vršovická, 1429, 68 |
|
JELENA ANATOLJEVNA DACENKO
|
Neaktivní
od 02.12.2021
|
jednatel |
29.11.2021 |
Adresa: |
10100, 22671897, Praha, Vršovice, Vršovická, 1429, 68, Vršovická 1429/68, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
OLENA DATSENKO
|
Neaktivní
od 29.11.2021
|
jednatel |
11.06.2020 |
Adresa: |
10100, 22666605, Hlavní město Praha, Praha, Vršovice, Oblouková, 1001, 20 |
|
OLENA DATSENKO
|
Neaktivní
od 29.11.2021
|
jednatel |
11.06.2020 |
Adresa: |
10100, 22666605, Praha, Vršovice, Oblouková, 1001, 20, Oblouková 1001/20, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
OLGA KRAVECKA
|
Neaktivní
od 11.06.2020
|
jednatel |
14.05.2019 |
Adresa: |
19000, 70523045, Hlavní město Praha, Praha, Vysočany, Freyova, 983, 25 |
|
OLGA KRAVECKA
|
Neaktivní
od 11.06.2020
|
jednatel |
14.05.2019 |
Adresa: |
19000, 70523045, Praha, Vysočany, Freyova, 983, 25, Freyova 983/25, Vysočany, 19000 Praha 9 |
|
DANIEL SHUPITSKI
|
Neaktivní
od 14.05.2019
|
jednatel |
22.07.2016 |
Adresa: |
Grodno, Belye Rosy 79-103 |
|
DANIEL SHUPITSKI
|
Neaktivní
od 14.05.2019
|
jednatel |
22.07.2016 |
Adresa: |
Grodno, Belye Rosy 79-103, Belye Rosy 79-103, Grodno, Bělorusko |
|