MICHAL CHOVANČÁK
|
Aktivní
|
Jednatel |
30.11.2023 |
Adresa: |
68351, 463892, Vyškov, Holubice, Holubice, 243, č.p. 243, 68351 Holubice |
|
IVA ŠPIRUDOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
23.02.2022 |
Adresa: |
69172, 9974270, Břeclav, Klobouky u Brna, Klobouky u Brna, Břízová, 276, 18 |
|
KATEŘINA CHOVANČÁKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
09.10.2019 |
Adresa: |
68351, 463892, Vyškov, Holubice, Holubice, 243 |
|
KATEŘINA CHOVANČÁKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
09.10.2019 |
Adresa: |
68351, 463892, Vyškov, Holubice, Holubice, 243, č.p. 243, 68351 Holubice |
|
IVA ŠPIRUDOVÁ
|
Neaktivní
od 30.11.2023
|
jednatel |
23.02.2022 |
Adresa: |
69172, 9974270, Břeclav, Klobouky u Brna, Klobouky u Brna, Břízová, 276, 18, Břízová 276/18, 69172 Klobouky u Brna |
|
KATEŘINA TICHÁ
|
Neaktivní
od 09.10.2019
|
jednatel |
27.03.2019 |
Adresa: |
68351, 463892, Vyškov, Holubice, Holubice, 243 |
|
KATEŘINA TICHÁ
|
Neaktivní
od 09.10.2019
|
jednatel |
27.03.2019 |
Adresa: |
68351, 463892, Vyškov, Holubice, Holubice, 243, č.p. 243, 68351 Holubice |
|
KATEŘINA TICHÁ
|
Neaktivní
od 27.03.2019
|
jednatel |
01.08.2016 |
Adresa: |
79383, 13973754, Bruntál, Jindřichov, Jindřichov, 482 |
|
IVA ŠPIRUDOVÁ
|
Neaktivní
od 23.02.2022
|
jednatel |
01.08.2016 |
Adresa: |
62800, 19573014, Brno-město, Brno, Židenice, Bořetická, 4140, 1 |
|
KATEŘINA TICHÁ
|
Neaktivní
od 27.03.2019
|
jednatel |
01.08.2016 |
Adresa: |
79383, 13973754, Bruntál, Jindřichov, Jindřichov, 482, č.p. 482, 79383 Jindřichov |
|
IVA ŠPIRUDOVÁ
|
Neaktivní
od 23.02.2022
|
jednatel |
01.08.2016 |
Adresa: |
62800, 19573014, Brno-město, Brno, Židenice, Bořetická, 4140, 1, Bořetická 4140/1, Židenice, 62800 Brno |
|