Informace o společnosti
Datum aktualizace:
28.08.2024
Název: | ZO OS KOVO PIERBURG |
ICO: | 05281873 |
Registrovaná adresa: | 40001, 26539985, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Předlice, K Pierburgu, 455, 1, K Pierburgu 455/1, Předlice, 40001 Ústí nad Labem |
Začleněno na: | 02.08.2016 |
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Odborový svaz KOVO 49276832 | Aktivní | 02.08.2016 | |
|
|||
Odborový svaz KOVO 49276832 | Aktivní | 02.08.2016 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
JIŘÍ VOBECKÝ | Aktivní | předseda ZO | 27.08.2024 |
|
|||
ZDENKA ŠNEJDROVÁ | Aktivní | místopředseda ZO | 27.08.2024 |
|
|||
FILIP HABART | Aktivní | člen VZO | 27.08.2024 |
|
|||
JIŘÍ VOBECKÝ | Neaktivní od 27.08.2024 | předseda ZO | 12.12.2023 |
|
|||
ZDENKA ŠNEJDROVÁ | Neaktivní od 27.08.2024 | člen VZO | 12.12.2023 |
|
|||
FILIP HABART | Neaktivní od 27.08.2024 | člen VZO | 12.12.2023 |
|
|||
JIŘÍ JALOVECKÝ | Neaktivní od 27.08.2024 | člen VZO | 12.12.2023 |
|
|||
Skryto dle Zákona č. 304/2013 | Neaktivní od 27.08.2024 | 05.05.2023 | |
|
|||
Skryto dle Zákona č. 304/2013 | Neaktivní od 05.05.2023 | 10.03.2023 | |
|
|||
Skryto dle Zákona č. 304/2013 | Neaktivní od 12.12.2023 | 16.03.2022 | |
|
|||
znepřístupněno podle § 25 odst. 2 zákona č. 304/2013 Sb. | Neaktivní od 27.08.2024 | 04.01.2021 | |
|
Registrační číslo ZO OS KOVO PIERBURG je 05281873.
Registrační adresa ZO OS KOVO PIERBURG je 40001, 26539985, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Předlice, K Pierburgu, 455, 1, K Pierburgu 455/1, Předlice, 40001 Ústí nad Labem.
ZO OS KOVO PIERBURG byla založena 02.08.2016.
Akcionářem nebo vlastníkem společnosti je Odborový svaz KOVO, Odborový svaz KOVO.